变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-09-20 | |
住所(经营场所)变更 | 广州高新技术产业开发区科学城揽月路80号综合服务楼第6层615单元 | 广州市黄埔区腾飞一街2号601房(部位:6002) | 2019-09-20 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-04 |
营业期限变更 | 2009-08-18至2016-12-31 | 2009-08-18至 | 2017-12-04 |
资金数额变更 | 70000.0000(单位:万元) | 20363.0000(单位:万元) | 2017-12-01 |
组织机构备案 | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;谢志民,董事,选举,; | 关易波,执行董事兼经理,选举,是;谢勇,监事,选举,; | 2017-12-01 |
组织机构备案 | 单祥双(董事兼经理);高尚全(董事);关易波(董事长);黄松德(副董事长);黄晓莉(监事);刘沛谷(副董事长);刘伟文(监事会主席);梅锦方(董事);莫绍云(董事);邱嘉臣(董事);谢勇(监事);谢志民(董事); | 关易波(执行董事兼经理);谢勇(监事); | 2017-12-01 |
经理备案 | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;谢志民,董事,选举,; | 关易波,执行董事兼经理,选举,是;谢勇,监事,选举,; | 2017-12-01 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-12-01 |
董事备案 | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;谢志民,董事,选举,; | 关易波,执行董事兼经理,选举,是;谢勇,监事,选举,; | 2017-12-01 |
监事备案 | 单祥双(董事兼经理);高尚全(董事);关易波(董事长);黄松德(副董事长);黄晓莉(监事);刘沛谷(副董事长);刘伟文(监事会主席);梅锦方(董事);莫绍云(董事);邱嘉臣(董事);谢勇(监事);谢志民(董事); | 关易波(执行董事兼经理);谢勇(监事); | 2017-12-01 |
董事备案 | 单祥双(董事兼经理);高尚全(董事);关易波(董事长);黄松德(副董事长);黄晓莉(监事);刘沛谷(副董事长);刘伟文(监事会主席);梅锦方(董事);莫绍云(董事);邱嘉臣(董事);谢勇(监事);谢志民(董事); | 关易波(执行董事兼经理);谢勇(监事); | 2017-12-01 |
监事备案 | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;谢志民,董事,选举,; | 关易波,执行董事兼经理,选举,是;谢勇,监事,选举,; | 2017-12-01 |
股东变更 | 广东富成创业投资有限公司;广东金广建设有限公司;广东省机场管理集团有限公司;广东中科招商创业投资管理有限责任公司;广东筠源投资合伙企业(有限合伙);广州凯得金融控股股份有限公司; | 广东省机场管理集团有限公司; | 2017-12-01 |
经理备案 | 单祥双(董事兼经理);高尚全(董事);关易波(董事长);黄松德(副董事长);黄晓莉(监事);刘沛谷(副董事长);刘伟文(监事会主席);梅锦方(董事);莫绍云(董事);邱嘉臣(董事);谢勇(监事);谢志民(董事); | 关易波(执行董事兼经理);谢勇(监事); | 2017-12-01 |
股东名称变更 | 广东富成创业投资有限公司;广东金广建设有限公司;广东省机场管理集团有限公司;广东中科招商创业投资管理有限责任公司;广东筠源投资合伙企业(有限合伙);广州凯得科技创业投资有限公司; | 广东富成创业投资有限公司;广东金广建设有限公司;广东省机场管理集团有限公司;广东中科招商创业投资管理有限责任公司;广东筠源投资合伙企业(有限合伙);广州凯得金融控股股份有限公司; | 2016-11-07 |
营业期限变更 | 2009-08-18至2016-08-18 | 2009-08-18至2016-12-31 | 2016-11-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-11-07 |
董事备案 | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;左勇,董事,选举,; | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;谢志民,董事,选举,; | 2016-07-13 |
组织机构备案 | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;左勇,董事,选举,; | 单祥双,董事兼经理,选举,;高尚全,董事,选举,;关易波,董事长,选举,是;黄松德,副董事长,选举,;黄晓莉,监事,选举,;刘沛谷,副董事长,选举,;刘伟文,监事会主席,,;梅锦方,董事,选举,;莫绍云,董事,选举,;邱嘉臣,董事,选举,;谢勇,监事,选举,;谢志民,董事,选举,; | 2016-07-13 |
更多>>视频联播