变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李长林 | 刘安芳 | 2018-10-24 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,物业服务企业及其分支机构备案,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2018-10-24 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 李长林;翟志明; | 刘安芳;杨学师; | 2018-10-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段骏凯、李长林 | 杨学师、刘安芳 | 2018-10-24 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 以自有资金对实业进行投资;以自有资金对教育行业进行投资。(不得吸储、集资,不得从事资金借贷、融通经营) | 以自有资金对实业进行投资;以自有资金对教育行业进行投资(不得吸储、集资,不得从事资金借贷、融通经营);房地产开发销售;物业管理服务。 | 2018-10-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州市二七区大学南路8号13号楼19层1918号 | 潢川县经济开发区京九大道京九外国语学校内 | 2017-10-24 |
联络员备案 | 无 | 张年林 | 2017-10-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 郑州市二七区大学路西桃源路南长城康桥华城9幢1单元18层2-3号 | 郑州市二七区大学南路8号13号楼19层1918号 | 2017-04-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 樊建敏 | 李长林 | 2016-09-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 樊建敏、段骏凯 | 段骏凯、李长林 | 2016-09-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 实业投资;对教育行业的投资。 | 以自有资金对实业进行投资;以自有资金对教育行业进行投资。(不得吸储、集资,不得从事资金借贷、融通经营) | 2016-09-20 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 翟志明;樊建敏; | 翟志明;李长林; | 2016-09-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 翟志明;樊建敏; | 段骏凯;樊建敏; | 2015-04-23 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 8 | 长期 | 2015-04-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 樊建敏:40%;翟志明:60%; | 段骏凯;樊建敏; | 2015-04-23 |
更多>>视频联播