变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 周卿 | 马赫 | 2022-11-08 |
经营期限(营业期限)变 | 2013-10-14~2022-10-13 | 2013-10-14~2023-10-13 | 2022-11-08 |
董事备案 | 朱民;伦伟;张艳丽;王兴业;倪金磊 | 伦伟;倪金磊;王兴业;朱民;周琛 | 2022-11-08 |
章程修正案备案 | 无 | 2022-10-10章程修正案 | 2022-11-08 |
章程修正案备案 | 无 | 2021-10-12章程修正案 | 2021-10-27 |
经营期限(营业期限)变 | 2013-10-14~2021-10-13 | 2013-10-14~2022-10-13 | 2021-10-27 |
投资人(股权)变更 | 上海创业投资有限公司;北京北大青鸟环宇科技股份有限公司;宁波利元泰创业投资管理有限公司;上海博投众人众环保科技有限公司; | 北京北大青鸟环宇科技股份有限公司;北京青鸟富盛投资管理有限公司;上海创业投资有限公司;上海博投众人众环保科技有限公司; | 2021-10-27 |
董事备案 | 伦伟;郝敬林;张万中;朱民;倪金磊 | 朱民;伦伟;倪金磊;张艳丽;王兴业 | 2021-03-30 |
法定代表人变更 | 张万中 | 伦伟 | 2021-03-30 |
监事备案 | 周晓 | 周卿 | 2021-03-30 |
经营期限(营业期限)变 | 2013-10-14~2020-10-13 | 2013-10-14~2021-10-13 | 2020-08-06 |
章程修正案备案 | 无 | 2020-07-27章程修正案 | 2020-08-06 |
董事备案 | 郝敬林;倪金磊;张万中;伦伟;袁智德 | 郝敬林;倪金磊;张万中;伦伟;朱民 | 2018-07-12 |
章程备案 | 2016-05-27章程备案 | 2018-01-09章程备案 | 2018-01-25 |
投资人(股权)变更 | 上海博投众人众环保科技有限公司;上海创业投资有限公司;新疆乾元润德股权投资有限公司; | 上海创业投资有限公司;上海博投众人众环保科技有限公司;宁波利元泰创业投资管理有限公司;北京北大青鸟环宇科技股份有限公司; | 2016-06-01 |
董事备案 | 袁智德;周燕军;郝敬林;郑重;张永利 | 张万中;郝敬林;袁智德;伦伟;倪金磊 | 2016-06-01 |
法定代表人变更 | 周燕军 | 张万中 | 2016-06-01 |
章程备案 | 无 | 2016-05-27章程备案 | 2016-06-01 |
监事备案 | 袁杰 | 周晓 | 2016-06-01 |
联络员 | 沈继东 | 田涛 | 2016-06-01 |
更多>>视频联播