变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 汤海宝 | 陈江华 | 2021-11-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武昌区中北路109号武汉1818中心6号楼13楼R3-R7、R16号房 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A3栋9层901室 | 2020-09-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩欢 | 汤海宝 | 2020-07-22 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 武汉市行政辖区内:人身意外伤害保险、人身定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险,团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 武汉市行政辖区内:人身意外伤害保险、人身定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险,团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动) | 2018-11-01 |
更多>>视频联播