变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程备案 | 2019-11-20 | |
法定代表人变更 | 盛振青 | 李良平 | 2019-01-18 |
经营范围变更 | 房地产开发;城市基础设施及配套项目开发;拆迁安置及服务、室内装饰装潢;各类行业的投资;投资咨询服务;劳务服务;房屋租赁、设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发、销售;物业管理;城市基础设施及配套项目开发;拆迁安置及服务、室内装饰装潢;各类行业的投资;投资咨询服务;劳务服务;房屋租赁、设施租赁;自然资源技术开发、咨询、服务;土地规划、土地综合整治;自然资源调查与评价;不动产登记代理服务;建设用地预审及报批代理服务;测绘服务;地理信息系统开发与数据库建设;农业开发;农用地等级评定;环境治理与生态修复;水土保持及治理;土壤修复;地质灾害治理;生态环保技术开发;旅游开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-01-18 |
其他变更 | 姓名:毕轶群,职务:监事;姓名:盛振青,职务:执行董事;姓名:盛振青,职务:经理; | 姓名:李良平,职务:执行董事;姓名:顾呈剑,职务:监事;姓名:李良平,职务:经理; | 2019-01-18 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西省大成军工资产管理有限公司,出资额:2000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2006-09-15; | 投资人:江西省地产开发集团有限责任公司,出资额:2000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2006-09-15; | 2017-04-05 |
董事备案 | 职务:监事,姓名:朱永平,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:执行董事,姓名:邓爱群,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:总经理,姓名:盛振青,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:执行董事兼总经理,姓名:盛振青,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;职务:监事,姓名:毕轶群,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2017-01-05 |
经营范围变更 | 对各类行业的投资;房地产开发、经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发;城市基础设施及配套项目开发;拆迁安置及服务、室内装饰装潢;各类行业的投资;投资咨询服务;劳务服务;房屋租赁、设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-08-12 |
其他变更 | 姓名:杨建勤,职务:执行董事;姓名:盛振青,职务:总经理;姓名:朱尚德,职务:监事; | 姓名:朱永平,职务:监事;姓名:邓爱群,职务:执行董事;姓名:盛振青,职务:总经理; | 2016-08-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西省远中实业发展有限公司,出资额:2000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2006-09-15; | 投资人:江西省大成军工资产管理有限公司,出资额:2000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2006-09-15; | 2016-08-12 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西省军工资产经营有限公司,出资额:2000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2006-09-15; | 投资人:江西省远中实业发展有限公司,出资额:2000万人民币,占100%,出资方式:货币,出资时间:2006-09-15; | 2016-03-03 |
名称变更 | 江西军工投资有限公司 | 江西军工置业有限公司 | 2015-10-23 |
其他变更 | 监事,李仕民;董事,刘诏萍;董事长兼总经理,盛益龙;董事,辛仲平; | 总经理,盛振青;执行董事,杨建勤;监事,朱尚德; | 2015-03-19 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:盛益龙 | 证件号码:******,姓名:盛振青 | 2015-03-19 |
更多>>视频联播