变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 庆阳三立阳光商贸有限公司,常州龙城英才创业投资有限公司 | 邱绍军,常州龙城英才创业投资有限公司 | 2019-07-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贾萍 | 邱绍军 | 2019-07-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 庆阳三立阳光商贸有限公司,常州龙城英才创业投资有限公司,林妍 | 庆阳三立阳光商贸有限公司,常州龙城英才创业投资有限公司 | 2019-04-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王鹏年 | 贾萍 | 2017-10-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 太阳能电池漏印板的开发、生产,销售自产产品;提供技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 太阳能电池漏印板的开发、生产,销售自产产品;提供技术服务;从事太阳能电池漏印板用丝网、感光胶、菲林的生产、销售;太阳能光伏电站设备及系统开发、设计、安装、建设;光伏设备及配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-07-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘自立 | 王鹏年 | 2016-07-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 庆阳三立阳光商贸有限公司,常州龙城英才创业投资有限公司 | 庆阳三立阳光商贸有限公司,常州龙城英才创业投资有限公司,林妍 | 2016-07-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 庆阳三立阳光商贸有限公司,三谷电子工业株式会社,常州龙城英才创业投资有限公司 | 庆阳三立阳光商贸有限公司,常州龙城英才创业投资有限公司 | 2016-05-16 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-12-01 | 2016-05-16 | |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(中外合作) | 有限责任公司 | 2016-05-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 贾云涛 | 刘自立 | 2015-04-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 天津市合众创能光电技术有限公司,三谷电子工业株式会社,常州龙城英才创业投资有限公司 | 庆阳三立阳光商贸有限公司,三谷电子工业株式会社,常州龙城英才创业投资有限公司 | 2015-04-15 |
更多>>视频联播