变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:金绪宜,职务:董事;姓名:郭聃,职务:监事;姓名:彭颜华,职务:监事;姓名:刘晓刚,职务:董事;姓名:陈英平,职务:监事;姓名:谭珠亮,职务:监事;姓名:朱海茂,职务:监事;姓名:龙斌,职务:董事;姓名:郭华星,职务:董事;姓名:王冬,职务:董事长;姓名:蔡威,职务:董事;姓名:贺会友,职务:董事;姓名:陈炳娇,职务:董事;姓名:贺春华,职务:董事; | 姓名:陈洪海,职务:董事长;姓名:郭华星,职务:董事;姓名:蔡威,职务:董事;姓名:贺会友,职务:董事;姓名:陈炳娇,职务:董事;姓名:贺春华,职务:董事;姓名:金绪宜,职务:董事;姓名:刘晓刚,职务:董事;姓名:龙斌,职务:董事;姓名:郭聃,职务:监事;姓名:彭颜华,职务:监事;姓名:陈英平,职务:监事;姓名:谭珠亮,职务:监事;姓名:朱海茂,职务:监事; | 2020-04-28 |
注册资本(金)变更 | 13628.16万元 | 13832.58万元 | 2019-08-14 |
注册资本(金)变更 | 13104万元 | 13628.16万元 | 2018-11-23 |
注册资本(金)变更 | 12600万元 | 13104万元 | 2017-07-25 |
更多>>视频联播