变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 陈刚,陈佳,李志明,刘宇婧,吴振飚,俞青 | 陈刚,刘宇婧,吴振飚,俞青,钟宁,蔡莉 | 2020-07-31 |
董事备案 | 曹小衡,陈宏伟,甘广文,李瑞雪,许丽静,张贻兵,邹俊辉 | 曹小衡,陈宏伟,甘广文,李瑞雪,许丽静,邹俊辉,贺坚 | 2020-07-31 |
法定代表人变更 | 张贻兵 | 贺坚 | 2020-07-31 |
董事备案 | 陈佳(监事会主席);陈万雄(董事);陈永良(监事);甘广文(董事);李志明(监事);林少腾(监事);刘建华(董事);潘双明(董事长);邵华平(董事兼经理);王冬梅(董事);吴振飚(监事);许丽静(董事);俞青(监事); | 曹小衡(董事);陈刚(监事);陈宏伟(董事);陈佳(监事会主席);甘广文(董事);李瑞雪(董事);李志明(监事);刘宇婧(监事);吴振飚(监事);许丽静(董事);俞青(监事);张贻兵(董事长);邹俊辉(董事兼经理); | 2018-09-12 |
组织机构备案 | 陈佳(监事会主席);陈万雄(董事);陈永良(监事);甘广文(董事);李志明(监事);林少腾(监事);刘建华(董事);潘双明(董事长);邵华平(董事兼经理);王冬梅(董事);吴振飚(监事);许丽静(董事);俞青(监事); | 曹小衡(董事);陈刚(监事);陈宏伟(董事);陈佳(监事会主席);甘广文(董事);李瑞雪(董事);李志明(监事);刘宇婧(监事);吴振飚(监事);许丽静(董事);俞青(监事);张贻兵(董事长);邹俊辉(董事兼经理); | 2018-09-12 |
股东名称变更 | 广东省铁路建设投资集团有限公司;广州港集团有限公司;广州铁路(集团)公司;广州铁投产业投资有限公司; | 广东省铁路建设投资集团有限公司;广州港集团有限公司;广州铁投产业投资有限公司;中国铁路广州局集团有限公司; | 2018-09-12 |
资金数额变更 | 100000.0000(单位:万元) | 760000.0000(单位:万元) | 2018-09-12 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-09-12 |
法定代表人变更 | 潘双明 | 张贻兵 | 2018-09-12 |
股东变更 | 广东省铁路建设投资集团有限公司;广州港集团有限公司;广州铁路(集团)公司;广州铁投产业投资有限公司; | 广东省铁路建设投资集团有限公司;广州港集团有限公司;广州铁投产业投资有限公司;中国铁路广州局集团有限公司; | 2018-09-12 |
监事备案 | 陈佳(监事会主席);陈万雄(董事);陈永良(监事);甘广文(董事);李志明(监事);林少腾(监事);刘建华(董事);潘双明(董事长);邵华平(董事兼经理);王冬梅(董事);吴振飚(监事);许丽静(董事);俞青(监事); | 曹小衡(董事);陈刚(监事);陈宏伟(董事);陈佳(监事会主席);甘广文(董事);李瑞雪(董事);李志明(监事);刘宇婧(监事);吴振飚(监事);许丽静(董事);俞青(监事);张贻兵(董事长);邹俊辉(董事兼经理); | 2018-09-12 |
营业期限变更 | 2016-01-28至 | 2016-01-28至2066-01-27 | 2016-11-10 |
股东变更 | 广州港集团有限公司;广州交通投资集团有限公司;广东省铁路建设投资集团有限公司;广州铁路(集团)公司; | 广东省铁路建设投资集团有限公司;广州港集团有限公司;广州铁路(集团)公司;广州铁投产业投资有限公司; | 2016-11-10 |
章程备案 | 变更前 | 准予章程备案 | 2016-11-10 |
更多>>视频联播