变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 肖高峰(董事);李惠卿(监事会主席);蔡小亮(职工监事);卿雪莲(监事);梁昌勇(执行董事,副总经理);胡青春(董事);张庆(董事);李显平(董事长,总经理);郭阳(董事,执行董事,副总经理); | 胡青春(董事);张庆(董事);李显平(总经理,董事长);郭阳(董事,副总经理,执行董事);肖高峰(董事);李惠卿(监事会主席);卿雪莲(监事);梁昌勇(执行董事,副总经理);袁文华(职工监事); | 2020-12-15 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2017-11-23 |
经营范围变更 | 研发、设计、制造、销售:电动汽车电机、电动车辆电机、电动汽车动力总成、电梯曳引机、驱动设备、传动设备、电梯安全部件及其他零部件、汽车零部件;国内贸易,货物进出口、技术进出口。 | 研发、设计、制造、销售、检测、维修、改造:电动汽车电机、电动车辆电机、电动汽车动力总成、电梯曳引机、驱动设备、传动设备、电梯部件、汽车零部件;金属加工机械、机械组件及其他零部件;经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、相关零配件;提供技术咨询、技术培训、技术服务及转让自有技术;商务信息咨询服务(涉及国家限制类和禁止类项目除外,不含法律、行政法规及国务院决定禁止或应许可的项目);设备租赁;厂房租赁;物业租赁;道路货物运输;国内贸易;货物进出口、技术进出口(上述项目不含工商登记前置审批事项)。 | 2017-11-23 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2016-08-15 |
股东备案 | 郭阳,董事,副总经理;何自勇,职工监事;胡青春,董事;李惠卿,监事会主席;李凯,副总经理;李显平,董事长,总经理;梁昌勇,副总经理;刘小黑,董事;卿雪莲,监事;肖高峰,董事 | 郭阳,董事,副总经理;何自勇,职工监事;胡青春,董事;李惠卿,监事会主席;李显平,董事长,总经理;梁昌勇,副总经理;刘小黑,董事;卿雪莲,监事;肖高峰,董事 | 2016-08-15 |
名称变更 | 广东合普动力股份有限公司 | 合普动力股份有限公司 | 2016-08-15 |
股东备案 | 股东发生备案 | 2016-07-14 | |
注册资本(金)变更 | 5200.0000 | 6500.0000 | 2016-07-14 |
企业类型变更 | 有限责任公司 | 股份有限公司 | 2016-06-06 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2016-06-06 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 2016-06-06 |
企业类型变更 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 2016-06-06 |
名称变更 | 广东合普动力科技有限公司 | 广东合普动力股份有限公司 | 2016-06-06 |
注册资本(金)变更 | 2300.0000 | 5200.0000 | 2016-06-06 |
股东备案 | 郭阳,监事;李显平,执行董事,经理 | 郭阳,董事,副总经理;何自勇,职工监事;胡青春,董事;李惠卿,监事会主席;李凯,副总经理;李显平,董事长,总经理;梁昌勇,副总经理;刘小黑,董事;卿雪莲,监事;肖高峰,董事 | 2016-06-06 |
企业类型变更 | 1130 | 1212 | 2016-06-06 |
经营范围变更 | 研发、设计、制造、销售:驱动设备、传动设备、电梯安全部件及其他零部件、汽车零部件;国内贸易,货物进出口、技术进出口。 | 研发、设计、制造、销售:电动汽车电机、电动车辆电机、电动汽车动力总成、电梯曳引机、驱动设备、传动设备、电梯安全部件及其他零部件、汽车零部件;国内贸易,货物进出口、技术进出口。 | 2016-06-06 |
企业类型变更 | 1212 | 1222 | 2016-06-06 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2016-03-29 | |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2015-10-27 |
更多>>视频联播