变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王菁 | 王亚卿 | 2020-07-14 |
其他事项备案 | 股份有限公司分公司(非上市) | 股份有限公司分公司(上市) | 2019-09-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘科军 | 王菁 | 2019-03-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王迎 | 刘科军 | 2017-02-27 |
更多>>视频联播