变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 中银金融资产投资有限公司,建投华文投资有限责任公司,广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙),广州市广商资本管理有限公司 | 广州市广百股份有限公司 | 2021-05-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-05-27 | |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2021-05-27 |
经理备案 | 江国源 | 郑晓华 | 2020-05-09 |
监事备案 | 崔素娟,冯丽华 | 吴丽苹,李建斌,李建新 | 2020-05-09 |
董事备案 | 陈海权,房向前,江国源,刘涛,汤胜,周兵 | 国怀伟,刘舜仪,江国源,邓华东,郑晓华,李浩,贺川 | 2020-05-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 其他有限责任公司 | 2020-03-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-03-26 | |
股东变更 | 广州市广商资本管理有限公司 | 中银金融资产投资有限公司,建投华文投资有限责任公司,广州广商鑫石产业投资基金合伙企业(有限合伙),广州市广商资本管理有限公司 | 2020-03-26 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-03-28 | |
股东变更 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 | 广州市广商资本管理有限公司 | 2019-03-28 |
董事备案 | 陈海权,房向前,江国源,刘涛,汤胜,王帆 | 陈海权,房向前,江国源,刘涛,汤胜,周兵 | 2019-03-06 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-10-13 |
营业期限变更 | 2015-12-09至2017-12-09 | 2015-12-09至 | 2016-10-13 |
法定代表人变更 | 房向前 | 江国源 | 2016-10-11 |
董事备案 | 陈海权,董事,任命,;崔素娟,监事,任命,;房向前,董事长,选举,是;冯丽华,监事,任命,;江国源,董事,任命,;刘涛,董事,任命,;汤胜,董事,任命,;王帆,董事,任命,; | 陈海权,董事,任命,;崔素娟,监事,任命,;房向前,董事长,选举,;冯丽华,监事,任命,;江国源,副董事长兼经理,任命,是;刘涛,董事,任命,;汤胜,董事,任命,;王帆,董事,任命,; | 2016-10-11 |
组织机构备案 | 陈海权(董事);崔素娟(监事);房向前(董事长);冯丽华(监事);江国源(董事);刘涛(董事);汤胜(董事);王帆(董事); | 陈海权(董事);崔素娟(监事);房向前(董事长);冯丽华(监事);江国源(副董事长兼经理);刘涛(董事);汤胜(董事);王帆(董事); | 2016-10-11 |
经理备案 | 陈海权,董事,任命,;崔素娟,监事,任命,;房向前,董事长,选举,是;冯丽华,监事,任命,;江国源,董事,任命,;刘涛,董事,任命,;汤胜,董事,任命,;王帆,董事,任命,; | 陈海权,董事,任命,;崔素娟,监事,任命,;房向前,董事长,选举,是;冯丽华,监事,任命,;江国源,副董事长兼经理,任命,;刘涛,董事,任命,;汤胜,董事,任命,;王帆,董事,任命,; | 2016-10-11 |
组织机构备案 | 陈海权,董事,任命,;崔素娟,监事,任命,;房向前,董事长,选举,是;冯丽华,监事,任命,;江国源,董事,任命,;刘涛,董事,任命,;汤胜,董事,任命,;王帆,董事,任命,; | 陈海权,董事,任命,;崔素娟,监事,任命,;房向前,董事长,选举,;冯丽华,监事,任命,;江国源,副董事长兼经理,任命,是;刘涛,董事,任命,;汤胜,董事,任命,;王帆,董事,任命,; | 2016-10-11 |
经理备案 | 陈海权(董事);崔素娟(监事);房向前(董事长);冯丽华(监事);江国源(董事);刘涛(董事);汤胜(董事);王帆(董事); | 陈海权(董事);崔素娟(监事);房向前(董事长);冯丽华(监事);江国源(副董事长兼经理);刘涛(董事);汤胜(董事);王帆(董事); | 2016-10-11 |
更多>>视频联播