变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 广州方雅投资管理合伙企业(有限合伙),夏百杨,张秋艳,广州雅聚投资管理合伙企业(有限合伙),张有文,郭秀明 | 广州方雅投资管理合伙企业(有限合伙),张秋艳,广州雅聚投资管理合伙企业(有限合伙),郭秀明 | 2019-03-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-03-06 | |
法定代表人变更 | 任宪君 | 郭秀明 | 2019-02-12 |
董事备案 | 黄洪燕,任宪君,夏百杨,张秋艳,张有文 | 罗伟忠,任飞,乔玉奇,邓剑洪,张有文,郭秀明,黄洪燕,李军荣,张秋艳 | 2019-02-12 |
监事备案 | 陈锦泉,邓剑洪,李军荣,李乐 | 甘春,杨中艺,陈锦泉,俞展新 | 2019-02-12 |
工商登记联络员备案 | 朱丽如 | 2019-02-12 | |
经理备案 | 夏百杨 | 罗伟忠 | 2019-02-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-02-12 | |
股东变更 | 广州方雅投资管理合伙企业(有限合伙),任宪君,夏百杨,张秋艳,广州雅聚投资管理合伙企业(有限合伙),张有文 | 广州方雅投资管理合伙企业(有限合伙),夏百杨,张秋艳,广州雅聚投资管理合伙企业(有限合伙),张有文,郭秀明 | 2019-02-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区花城大道68号1303房,1304房(仅限办公用途) | 广州市天河区东圃大马路17号A71房 | 2019-01-24 |
董事备案 | 任宪君(执行董事兼经理);夏百杨(监事); | 陈锦泉(监事);邓剑洪(监事);黄洪燕(董事);李军荣(监事长);李乐(监事);任宪君(董事长);夏百杨(监事);夏百杨(董事兼经理);张秋艳(董事);张有文(董事); | 2017-07-11 |
监事备案 | 任宪君,执行董事兼经理,选举,是;夏百杨,监事,选举,; | 陈锦泉,监事,选举,;邓剑洪,监事,选举,;黄洪燕,董事,选举,;李军荣,监事长,选举,;李乐,监事,选举,;任宪君,董事长,选举,是;夏百杨,董事兼经理,选举,;张秋艳,董事,选举,;张有文,董事,选举,; | 2017-07-11 |
组织机构备案 | 任宪君,执行董事兼经理,选举,是;夏百杨,监事,选举,; | 陈锦泉,监事,选举,;邓剑洪,监事,选举,;黄洪燕,董事,选举,;李军荣,监事长,选举,;李乐,监事,选举,;任宪君,董事长,选举,是;夏百杨,董事兼经理,选举,;张秋艳,董事,选举,;张有文,董事,选举,; | 2017-07-11 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区林和西路1号601房自编之四 | 广州市天河区花城大道68号1303房,1304房(仅限办公用途) | 2017-07-11 |
组织机构备案 | 任宪君(执行董事兼经理);夏百杨(监事); | 陈锦泉(监事);邓剑洪(监事);黄洪燕(董事);李军荣(监事长);李乐(监事);任宪君(董事长);夏百杨(董事兼经理);张秋艳(董事);张有文(董事); | 2017-07-11 |
监事备案 | 任宪君(执行董事兼经理);夏百杨(监事); | 陈锦泉(监事);邓剑洪(监事);黄洪燕(董事);李军荣(监事长);李乐(监事);任宪君(董事长);夏百杨(董事兼经理);张秋艳(董事);张有文(董事); | 2017-07-11 |
经理备案 | 任宪君,执行董事兼经理,选举,是;夏百杨,监事,选举,; | 陈锦泉,监事,选举,;邓剑洪,监事,选举,;黄洪燕,董事,选举,;李军荣,监事长,选举,;李乐,监事,选举,;任宪君,董事长,选举,是;夏百杨,董事兼经理,选举,;张秋艳,董事,选举,;张有文,董事,选举,; | 2017-07-11 |
股东变更 | 广州雅聚投资管理合伙企业(有限合伙);任宪君;夏百杨;张秋艳;张有文; | 广州方雅投资管理合伙企业(有限合伙);广州雅聚投资管理合伙企业(有限合伙);任宪君;夏百杨;张秋艳;张有文; | 2017-07-11 |
董事备案 | 任宪君,执行董事兼经理,选举,是;夏百杨,监事,选举,; | 陈锦泉,监事,选举,;邓剑洪,监事,选举,;黄洪燕,董事,选举,;李军荣,监事长,选举,;李乐,监事,选举,;任宪君,董事长,选举,是;夏百杨,监事,选举,;夏百杨,董事兼经理,选举,;张秋艳,董事,选举,;张有文,董事,选举,; | 2017-07-11 |
经理备案 | 任宪君(执行董事兼经理);夏百杨(监事); | 陈锦泉(监事);邓剑洪(监事);黄洪燕(董事);李军荣(监事长);李乐(监事);任宪君(董事长);夏百杨(董事兼经理);张秋艳(董事);张有文(董事); | 2017-07-11 |
更多>>视频联播