变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | 25491.6016万元 | 30491.6016万元 | 2021-03-24 |
其他变更 | 姓名:何进明,职务:董事;姓名:程军忠,职务:董事;姓名:邵卫红,职务:经理;姓名:吴松江,职务:监事;姓名:盛爱慧,职务:监事;姓名:吴华平,职务:监事;姓名:叶静泰,职务:监事;姓名:鲁建东,职务:监事会主席;姓名:吴剑云,职务:董事;姓名:叶茂林,职务:董事;姓名:李阳平,职务:董事;姓名:邵卫红,职务:董事;姓名:朱建平,职务:董事长;姓名:胡宝泉,职务:董事;姓名:吴维维,职务:董事; | 姓名:陈萍,职务:董事长;姓名:胡宝泉,职务:董事;姓名:吴维维,职务:董事;姓名:李阳平,职务:董事;姓名:邵卫红,职务:董事;姓名:何进明,职务:董事;姓名:程军忠,职务:董事;姓名:吴剑云,职务:董事;姓名:叶茂林,职务:董事;姓名:邵卫红,职务:经理;姓名:吴松江,职务:监事;姓名:盛爱慧,职务:监事;姓名:吴华平,职务:监事;姓名:叶静泰,职务:监事;姓名:鲁建东,职务:监事会主席; | 2020-07-01 |
法定代表人变更 | 朱建平 | 陈萍 | 2020-07-01 |
经营期限(营业期限)变更 | 1999-08-16至2019-08-16 | 1999-08-16至长期 | 2019-07-26 |
注册资本(金)变更 | 24277.72万元 | 25491.6016万元 | 2018-11-12 |
其他变更 | 姓名:邵卫红,职务:董事;姓名:邵卫红,职务:经理;姓名:吴剑云,职务:董事;姓名:叶茂林,职务:董事;姓名:李阳平,职务:董事;姓名:齐泽惠,职务:董事;姓名:吴松江,职务:监事;姓名:盛爱慧,职务:监事;姓名:吴华平,职务:监事;姓名:朱建平,职务:董事长;姓名:叶静泰,职务:监事;姓名:胡宝泉,职务:董事;姓名:吴维维,职务:董事;姓名:黄云霞,职务:董事;姓名:鲁建东,职务:监事会主席; | 姓名:何进明,职务:董事;姓名:程军忠,职务:董事;姓名:邵卫红,职务:经理;姓名:吴松江,职务:监事;姓名:盛爱慧,职务:监事;姓名:吴华平,职务:监事;姓名:叶静泰,职务:监事;姓名:鲁建东,职务:监事会主席;姓名:吴剑云,职务:董事;姓名:叶茂林,职务:董事;姓名:李阳平,职务:董事;姓名:邵卫红,职务:董事;姓名:朱建平,职务:董事长;姓名:胡宝泉,职务:董事;姓名:吴维维,职务:董事; | 2018-11-12 |
注册资本(金)变更 | 11114.191784万元 | 24277.72万元 | 2016-12-26 |
法定代表人变更 | 刘武汉 | 朱建平 | 2016-12-26 |
投资人(股权)变更 | 投资人:江西龙胜实业集团有限公司,出资额:200万人民币,占1.7995%,出资方式:货币,出资时间:2010-11-10;投资人:程淑珍等自然人,出资额:6914.191784万人民币,占62.2105%,出资方式:货币,出资时间:2010-11-30;投资人:叶日民,出资额:100万人民币,占0.8998%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:叶爱芳,出资额:100万人民币,占0.8998%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:浙江康亿钢铁贸易有限公司,出资额:900万人民币,占8.0978%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:叶梦岩,出资额:120万人民币,占1.0797%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:黄调金,出资额:100万人民币,占0.8998%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:章曙光,出资额:100万人民币,占0.8998%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:叶茂林,出资额:120万人民币,占1.0797%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:胡焕,出资额:180万人民币,占1.6196%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:胡敏,出资额:180万人民币,占1.6196%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:叶振宇,出资额:120万人民币,占1.0797%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:浙江东航控股集团有限公司,出资额:900万人民币,占8.0978%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:胡阿香,出资额:180万人民币,占1.6196%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14;投资人:浙江大通建筑工程有限公司,出资额:900万人民币,占8.0978%,出资方式:货币,出资时间:2011-12-14; | 投资人:俞伟华,出资额:10万,占0.0412%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:江振东,出资额:100万,占0.4119%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:文赛珍,出资额:20万,占0.0824%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:张晓琪,出资额:20万,占0.0989%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:卓秋凤,出资额:20万,占0.1648%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:蒋枝云,出资额:10万,占0.1236%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:万波珍,出资额:60万,占0.1236%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:胡梦迪,出资额:22万,占0.0906%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:鲁建东,出资额:100万,占0.2028%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:张来寿,出资额:50万,占0.2028%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:谭庆玮,出资额:40万,占0.1648%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:汤晓航,出资额:20万,占0.1236%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:郭武飞,出资额:30万,占0.1236%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:浙江东杭控股集团有限公司,出资额:1915.2万,占7.8887%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:余干县京维贸易有限公司,出资额:600万,占2.4714%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:汪传菊,出资额:50万,占0.2060%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:张晓华,出资额:42万,占0.1730%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:程国林,出资额:70万,占0.1730%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:江西丽生科技建材有限公司,出资额:1000万,占4.119%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:彭春华,出资额:20万,占0.0824%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:蒋志和,出资额:30万,占0.1236%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:江西筑城天家农业开发有限公司,出资额:1000万,占4.119%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:汤晖,出资额:40万,占0.1648%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:李桂兰,出资额:10万,占0.5259%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:叶梦岩,出资额:127.68万,占0.5259%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:李晓兰,出资额:39.5万,占0.5259%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:上饶市永业贸易有限公司,出资额:500万,占2.0595%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:江西省建瓴房地产开发有限公司,出资额:1000万,占4.119%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:章凤燕,出资额:30万,占0.1730%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:江西铭日企业集团有限公司,出资额:1306.4万,占5.3811%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:揭日红,出资额:20万,占0.0906%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:甘振江,出资额:200万,占0.8238%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:张龙胜,出资额:10万,占0.0206%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:吴剑云,出资额:20万,占0.0206%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:余新文,出资额:20万,占0.4119%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:胡新权,出资额:25.01万,占1.6476%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:齐银牡,出资额:30万,占0.1236%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:张文华,出资额:52万,占0.2142%,出资方式:货币,出资时间:2016-12-26;投资人:邵卫红,出资额:80万,占0 | 2016-12-26 |
其他变更 | 注册号:361127010000074 | 913611007057517283 | 2016-12-26 |
企业类型变更 | 股份合作制 | 其他股份有限公司(非上市) | 2016-12-26 |
名称变更 | 余干县农村信用合作联社 | 江西余干农村商业银行股份有限公司 | 2016-12-26 |
其他变更 | 姓名:邵卫红,职务:董事兼总经理;姓名:吴剑云,职务:董事;姓名:叶茂林,职务:董事;姓名:李阳平,职务:董事;姓名:齐泽惠,职务:董事;姓名:吴松江,职务:监事;姓名:盛爱慧,职务:监事;姓名:吴华平,职务:监事;姓名:朱建平,职务:董事长;姓名:叶静泰,职务:监事;姓名:胡宝泉,职务:董事;姓名:吴维维,职务:董事;姓名:黄云霞,职务:董事;姓名:鲁建东,职务:监事会主席; | 2016-12-26 | |
登记机关变更 | 余干县工商行政管理局 | 上饶市工商行政管理局 | 2015-06-11 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:夏金平 | 证件号码:******,姓名:刘武汉 | 2014-12-29 |
经营范围变更 | 一般经营项目:主营:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(以上项目国家有专项规定的凭许可证经营)兼营:; | 一般经营项目:主营:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***; | 2014-12-29 |
更多>>视频联播