变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 黄章洪 | 胡敏 | 2023-04-04 |
经营范围变更 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理收付款项及代理保险业务;买卖政府债券、金融债券;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项及代理保险业务;办理银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2022-02-23 |
负责人变更 | 揭国庆 | 黄章洪 | 2021-06-04 |
负责人变更 | 魏臻 | 揭国庆 | 2019-09-24 |
负责人变更 | 肖建 | 魏臻 | 2017-05-25 |
更多>>视频联播