变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 广州创谷企业管理有限公司;广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙);李永刚; | 广州市达安创谷企业管理有限公司;广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙);李永刚; | 2018-08-08 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区珠江东路30号601-C110(仅限办公用途) | 广州市越秀区水荫路119号星光映景13层08房 | 2018-08-08 |
组织机构备案 | 刁光达(董事);雷鸣(经理);李永刚(董事长);王玮(监事);覃宏伟(董事); | 刁光达(董事);李永刚(董事长);王少康(董事兼经理);王玮(监事); | 2016-07-12 |
董事备案 | 刁光达,董事,选举,-;雷鸣,经理,选举,是;覃宏伟,董事,选举,-;王玮,监事,选举,-;李永刚,董事长,选举,-; | 刁光达,董事,选举,;李永刚,董事长,选举,是;王少康,董事兼经理,选举,;王玮,监事,选举,; | 2016-07-12 |
地址变更申报 | 变更前 | 2016-07-12 | |
董事备案 | 刁光达(董事);雷鸣(经理);覃宏伟(董事);王玮(监事);李永刚(董事长); | 刁光达(董事);李永刚(董事长);王少康(董事兼经理);王玮(监事); | 2016-07-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区天河路490号2004A房(仅限办公用途) | 广州市天河区珠江东路30号601-C110(仅限办公用途) | 2016-07-12 |
组织机构备案 | 刁光达,董事,选举,;雷鸣,经理,选举,是;李永刚,董事长,选举,;王玮,监事,选举,;覃宏伟,董事,选举,; | 刁光达,董事,选举,;李永刚,董事长,选举,是;王少康,董事兼经理,选举,;王玮,监事,选举,; | 2016-07-12 |
经理备案 | 刁光达,董事,选举,;雷鸣,经理,选举,是;李永刚,董事长,选举,;王玮,监事,选举,;覃宏伟,董事,选举,; | 刁光达,董事,选举,;李永刚,董事长,选举,是;王少康,董事兼经理,选举,;王玮,监事,选举,; | 2016-07-12 |
法定代表人变更 | 雷鸣 | 李永刚 | 2016-07-12 |
经理备案 | 刁光达(董事);雷鸣(经理);李永刚(董事长);王玮(监事);覃宏伟(董事); | 刁光达(董事);李永刚(董事长);王少康(董事兼经理);王玮(监事); | 2016-07-12 |
股东变更 | 覃宏伟;雷鸣;广东尚药投资有限公司;广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙);广州创谷企业管理有限公司;李永刚; | 广州创谷企业管理有限公司;广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙);李永刚; | 2016-07-12 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-07-12 |
组织机构备案 | 雷鸣,执行董事兼经理,,是;覃宏伟,监事,,; | 刁光达,董事,选举,;雷鸣,经理,选举,是;李永刚,董事长,选举,;王玮,监事,选举,;覃宏伟,董事,选举,; | 2016-05-17 |
监事备案 | 雷鸣,执行董事兼经理,,是;覃宏伟,监事,,; | 刁光达,董事,选举,;雷鸣,经理,选举,是;李永刚,董事长,选举,;王玮,监事,选举,;覃宏伟,董事,选举,; | 2016-05-17 |
董事备案 | 雷鸣,执行董事兼经理,,是;覃宏伟,监事,,; | 刁光达,董事,选举,;雷鸣,经理,选举,是;李永刚,董事长,选举,;王玮,监事,选举,;覃宏伟,董事,选举,; | 2016-05-17 |
财务负责人 | 财务负责人(变更前) | 郑静纯 | 2016-05-03 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-05-03 |
资金数额变更 | 100.0000(单位:万元) | 117.6470(单位:万元) | 2016-05-03 |
更多>>视频联播