变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 李本卿,钱争彦,谭政焘,王伟兴,王雨虹,喻俊涵,钟丁可 | 李本卿,谭政焘,王伟兴,王雨虹,喻俊涵,钟丁可,朱涛琳 | 2020-04-03 |
具体经营项目申报 | 预包装食品批发;预包装食品零售;酒类批发;酒类零售;网络技术的研究、开发;货物进出口(专营专控商品除外);公共关系服务;广告业;策划创意服务;企业形象策划服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;信息技术咨询服务;软件开发;企业管理咨询服务;计算机技术开发、技术服务;商品信息咨询服务;市场调研服务;食品添加剂批发;食品科学技术研究服务;食品添加剂零售; | 软件开发;广告业;商品批发贸易(许可审批类商品除外);公共关系服务;策划创意服务;技术进出口;食品添加剂批发;食品科学技术研究服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);食品添加剂零售;企业管理咨询服务;企业形象策划服务;市场调研服务;商品信息咨询服务;预包装食品批发;预包装食品零售;酒类零售;酒类批发;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);跨地区增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准) | 2019-03-15 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-03-15 | |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-23 |
监事备案 | 陈一斌(监事);陈昊(监事);李本卿(董事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);谭政焘(董事);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);喻俊涵(董事);钟丁可(董事); | 李本卿(董事);廖伟彬(监事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);谭政焘(董事);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);吴斯敏(监事);喻俊涵(董事);钟丁可(董事); | 2018-08-23 |
资金数额变更 | 2500.0000(单位:万元) | 2500.8750(单位:万元) | 2018-08-23 |
组织机构备案 | 陈一斌(监事);陈昊(监事);李本卿(董事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);谭政焘(董事);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);喻俊涵(董事);钟丁可(董事); | 李本卿(董事);廖伟彬(监事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);谭政焘(董事);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);吴斯敏(监事);喻俊涵(董事);钟丁可(董事); | 2018-08-23 |
资金数额变更 | 1125.0000(单位:万元) | 2500.0000(单位:万元) | 2018-06-28 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-28 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-04-04 |
组织机构备案 | 陈一斌,监事,选举,;陈昊,监事,选举,;钱争彦,董事,选举,;邱雷,监事会主席,选举,;王伟兴,董事长兼经理,选举,是;王雨虹,董事,选举,;喻俊涵,董事,选举,;钟丁可,董事,选举,; | 陈一斌,监事,选举,;陈昊,监事,选举,;李本卿,董事,选举,;钱争彦,董事,选举,;邱雷,监事会主席,选举,;谭政焘,董事,选举,;王伟兴,董事长兼经理,选举,是;王雨虹,董事,选举,;喻俊涵,董事,选举,;钟丁可,董事,选举,; | 2018-04-04 |
董事备案 | 陈一斌(监事);陈昊(监事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);喻俊涵(董事);钟丁可(董事); | 陈一斌(监事);陈昊(监事);李本卿(董事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);谭政焘(董事);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);余强;喻俊涵(董事);钟丁可(董事);周洺; | 2018-04-04 |
董事备案 | 陈一斌,监事,选举,;陈昊,监事,选举,;钱争彦,董事,选举,;邱雷,监事会主席,选举,;王伟兴,董事长兼经理,选举,是;王雨虹,董事,选举,;喻俊涵,董事,选举,;钟丁可,董事,选举,; | 陈一斌,监事,选举,;陈昊,监事,选举,;李本卿,董事,选举,;钱争彦,董事,选举,;邱雷,监事会主席,选举,;谭政焘,董事,选举,;王伟兴,董事长兼经理,选举,是;王雨虹,董事,选举,;余强,,,;喻俊涵,董事,选举,;钟丁可,董事,选举,;周洺,,,; | 2018-04-04 |
组织机构备案 | 陈一斌(监事);陈昊(监事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);喻俊涵(董事);钟丁可(董事); | 陈一斌(监事);陈昊(监事);李本卿(董事);钱争彦(董事);邱雷(监事会主席);谭政焘(董事);王伟兴(董事长兼经理);王雨虹(董事);喻俊涵(董事);钟丁可(董事); | 2018-04-04 |
资金数额变更 | 1000.0000(单位:万元) | 1125.0000(单位:万元) | 2017-11-10 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-11-10 |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区新港中路397号自编98号(仅限办公用途,临时经营场所有效期至2017年5月20日) | 广州市海珠区新港中路397号自编98号 | 2017-06-30 |
营业期限变更 | 2011-08-23至2016-05-20 | 2011-08-23至 | 2016-06-27 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-06-27 |
住所(经营场所)变更 | 广州市海珠区新港中路397号自编98号(仅限办公用途,临时经营场所有效期至2016年5月20日) | 广州市海珠区新港中路397号自编98号(仅限办公用途,临时经营场所有效期至2017年5月20日) | 2016-06-27 |
更多>>视频联播