变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 胡伟 | 朱庆生 | 2019-07-01 |
负责人变更 | 董存赐 | 胡伟 | 2018-01-09 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2017-12-28 |
负责人变更 | 李冰 | 董存赐 | 2015-03-27 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 胡伟 | 朱庆生 | 2019-07-01 |
负责人变更 | 董存赐 | 胡伟 | 2018-01-09 |
换照 | 换照(变更前) | 换照 | 2017-12-28 |
负责人变更 | 李冰 | 董存赐 | 2015-03-27 |
更多>>视频联播