变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经理备案 | 李希 | 刘一桦 | 2021-04-07 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-04-07 | |
董事备案 | 肖健峰;李希;李莉;林少鹏;柳家平 | 肖健峰;李希;李莉;林少鹏;戎明迈 | 2020-04-27 |
法定代表人变更 | 柳家平 | 戎明迈 | 2020-04-27 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-27 | |
具体经营项目申报 | 集群企业住所托管;股权投资;股权投资管理;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);代收代缴水电费;广告业;文化艺术咨询服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;多媒体设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);互联网区块链技术研究开发服务; | 投资咨询服务;办公服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);工商登记代理服务;工商咨询服务;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);代收代缴水电费;广告业;文化艺术咨询服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;多媒体设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);互联网区块链技术研究开发服务;房屋租赁;企业自有资金投资;集群企业住所托管;股权投资管理;股权投资 | 2020-04-27 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区水荫路119号星光映景大厦16层06室(托管地址:广州市越秀区水荫路119号星光映景大厦16层) | 广州市越秀区水荫路117号星光映景大厦16层06室(托管地址:广州市越秀区水荫路117号星光映景大厦16层) | 2019-07-17 |
董事备案 | 林少鹏,柳家平,肖健峰,袁文杰,宗其俊 | 李希,李莉,林少鹏,柳家平,肖健峰 | 2019-07-17 |
经理备案 | 袁文杰 | 李希 | 2019-07-17 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-06-12 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区水荫路119号星光映景大厦16层06室(仅限办公用途) | 广州市越秀区水荫路119号星光映景大厦16层06室(托管地址:广州市越秀区水荫路119号星光映景大厦16层) | 2018-06-12 |
具体经营项目申报 | 股权投资管理;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;工商登记代理服务;工商咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);办公服务;投资管理服务;企业自有资金投资;投资咨询服务;房屋租赁; | 集群企业住所托管;股权投资;股权投资管理;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);代收代缴水电费;广告业;文化艺术咨询服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;多媒体设计服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);互联网商品零售(许可审批类商品除外);互联网区块链技术研究开发服务; | 2018-06-12 |
董事备案 | 陈淳,监事,委派,;林少鹏,董事,选举,;柳家平,董事长,选举,是;肖健峰,董事,选举,;袁文杰,董事兼经理,选举,;宗其俊,董事,选举,; | 陈淳,监事,委派,;林少鹏,董事,选举,;柳家平,董事长,选举,是;肖健峰,副董事长,选举,;袁文杰,董事兼经理,选举,;宗其俊,董事,选举,; | 2017-02-28 |
组织机构备案 | 陈淳(监事);林少鹏(董事);柳家平(董事长);肖健峰(董事);袁文杰(董事兼经理);宗其俊(董事); | 陈淳(监事);林少鹏(董事);柳家平(董事长);肖健峰(副董事长);袁文杰(董事兼经理);宗其俊(董事); | 2017-02-28 |
具体经营项目申报 | 股权投资管理;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;工商登记代理服务;工商咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);办公服务;投资管理服务;企业自有资金投资;投资咨询服务; | 股权投资管理;为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务;工商登记代理服务;工商咨询服务;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);办公服务;投资管理服务;企业自有资金投资;投资咨询服务;房屋租赁; | 2017-02-28 |
组织机构备案 | 陈淳,监事,委派,;林少鹏,董事,选举,;柳家平,董事长,选举,是;肖健峰,董事,选举,;袁文杰,董事兼经理,选举,;宗其俊,董事,选举,; | 陈淳,监事,委派,;林少鹏,董事,选举,;柳家平,董事长,选举,是;肖健峰,副董事长,选举,;袁文杰,董事兼经理,选举,;宗其俊,董事,选举,; | 2017-02-28 |
董事备案 | 陈淳(监事);林少鹏(董事);柳家平(董事长);肖健峰(董事);袁文杰(董事兼经理);宗其俊(董事); | 陈淳(监事);林少鹏(董事);柳家平(董事长);肖健峰(副董事长);袁文杰(董事兼经理);宗其俊(董事); | 2017-02-28 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-09-30 |
住所(经营场所)变更 | 广州市越秀区水荫路119号星光映景大厦16层06室(仅限办公用途)* | 广州市越秀区水荫路119号星光映景大厦16层06室(仅限办公用途) | 2016-08-09 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2016-08-09 |
更多>>视频联播