变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-03-06 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-11-20 |
组织机构备案 | 董建科,董事长,选举,是;董荣杰,董事,选举,;刘斌,董事,选举,;王澍敏,监事,选举,; | 李婷,执行董事兼经理,选举,是;严建平,监事,选举,; | 2017-11-20 |
经理备案 | 董建科,董事长,选举,是;董荣杰,董事,选举,;刘斌,董事,选举,;王澍敏,监事,选举,; | 李婷,执行董事兼经理,选举,是;严建平,监事,选举,; | 2017-11-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2017-11-20 |
董事备案 | 董建科,董事长,选举,是;董荣杰,董事,选举,;刘斌,董事,选举,;王澍敏,监事,选举,; | 李婷,执行董事兼经理,选举,是;严建平,监事,选举,; | 2017-11-20 |
监事备案 | 董建科,董事长,选举,是;董荣杰,董事,选举,;刘斌,董事,选举,;王澍敏,监事,选举,; | 李婷,执行董事兼经理,选举,是;严建平,监事,选举,; | 2017-11-20 |
法定代表人变更 | 董建科 | 李婷 | 2017-11-20 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区荔苑路3号三楼C366 | 广州市天河区科韵路12号之一整栋(部位:1101室) | 2015-09-22 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2015-09-22 |
营业期限变更 | 2012-06-19至2016-06-04 | 2012-06-19至 | 2015-09-22 |
更多>>视频联播