变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东变更 | 雪松控股集团有限公司,雪松实业集团有限公司 | 雪松控股集团有限公司 | 2021-06-23 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2021-06-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-06-23 | |
法定代表人变更 | 陈超 | 周挺 | 2021-01-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-01-28 | |
经理备案 | 陈超 | 周挺 | 2021-01-28 |
董事备案 | 陈宝钿,陈超,戴睿 | 陈宝钿,戴睿,周挺 | 2021-01-28 |
住所(经营场所)变更 | 广州市天河区车陂龙口大街1号6楼643房 | 广州市越秀区农林下路40号八楼自编801-A41房 | 2020-10-29 |
经理备案 | 黄健 | 陈超 | 2020-10-29 |
法定代表人变更 | 黄健 | 陈超 | 2020-10-29 |
股东变更 | 雪松控股集团有限公司,雪松实业集团有限公司,黄健 | 雪松控股集团有限公司,雪松实业集团有限公司 | 2020-10-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-10-29 | |
董事备案 | 陈宝钿,戴睿,黄健 | 陈宝钿,戴睿,陈超 | 2020-10-29 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-12-18 | |
股东变更 | 黄健 | 雪松控股集团有限公司,雪松实业集团有限公司,黄健 | 2019-12-18 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-12-18 |
注册资本(金)变更 | 12800万元(人民币) | 41290万元(人民币) | 2019-12-18 |
董事备案 | 黄健 | 戴睿,陈宝钿,黄健 | 2019-12-18 |
主营项目类别 | 资本市场服务 | 商务服务业 | 2019-10-25 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-10-25 |
更多>>视频联播