变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 李保平 | 刘涛 | 2022-04-07 |
高级管理人员备案 | 姓名:于东海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张婷;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李保平;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:李威;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李立宇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李立宇;证件号码:******************;职位:经理;姓名:杨涛;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郭百钢;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈建军;证件号码:******************;职位:监事会主席; | 姓名:于东海;证件号码:******************;职位:董事;姓名:张婷;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李保平;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:李威;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李立宇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李立宇;证件号码:******************;职位:经理;姓名:杨涛;证件号码:******************;职位:董事;姓名:范丙毅;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:郭百钢;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-08-09 |
住所变更 | 四川省广安经济技术开发区奎阁街道港前大道*号 | 浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵蓉街**号发展大楼*号楼*层(仅限办公使用) | 2021-05-26 |
高级管理人员备案 | 陈建军朱王益李威 | 陈建军张婷李威 | 2021-03-15 |
更多>>视频联播