变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 阳江市恒财城市投资控股有限公司 | 阳江市城市投资集团有限公司 | 2021-09-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姜健(总经理);黎杰松(董事);郑开国(董事);黄元发(董事);姜钧宁(监事,监事会主席);茹振国(董事);许绍棉(董事长,董事);曾环创(监事);关颖敏(监事); | 姜健(总经理);黎杰松(董事);郑开国(董事);黄元发(董事);茹振国(董事);许绍棉(董事长,董事);曾环创(监事会主席);关颖敏(监事);袁梦(监事); | 2021-09-26 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2021-09-26 |
章程备案 | 章程 | 2020-06-28 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 阳江市江城区东门南路388号阳光马德里20幢01号 | 阳江市江城区仙踪路189号公用事业大厦(住所申报) | 2020-06-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯忠理,监事;关分伟,监事会主席;黄元发,董事;姜健,总经理;黎东伟,监事;黎杰松,董事;茹振国,董事;施圣茹,董事;谭永俭,监事;徐光,监事;许绍棉,董事长,董事 | 关颖敏,监事;黄元发,董事;姜健,总经理;姜钧宁,监事,监事主席;黎杰松,董事;茹振国,董事;许绍棉,董事长,董事;曾环创,监事;郑开国,董事 | 2020-06-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姜健 | 许绍棉 | 2020-05-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯忠理,监事;关分伟,监事会主席;黄元发,董事;姜健,董事长,总经理;黎东伟,监事;黎杰松,董事;茹振国,董事;施圣茹,董事;谭永俭,监事;徐光,监事 | 冯忠理,监事;关分伟,监事会主席;黄元发,董事;姜健,总经理;黎东伟,监事;黎杰松,董事;茹振国,董事;施圣茹,董事;谭永俭,监事;徐光,监事;许绍棉,董事长,董事 | 2020-05-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 河砂开采、销售、运输。 | 河砂、河卵石、石开采、销售、运输;国内贸易。 | 2018-05-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 敖卓党,董事;冯万懂,董事;冯忠理,监事;姜健,董事长,总经理;黎东伟,监事;黎杰松,董事;林登锋,监事;曾环创,董事;张勇,监事会主席;钟成瑜,监事 | 冯忠理,监事;黄元发,董事;姜健,董事长,总经理;黎东伟,监事;黎杰松,董事;林登锋,监事;施圣茹,董事;曾环创,董事;张勇,监事会主席;钟成瑜,监事 | 2015-12-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯万懂,董事;冯忠理,监事;姜健,董事长,总经理;黎东伟,监事;黎杰松,董事;林登锋,监事;谢英宁,董事;曾环创,董事;张勇,监事会主席;钟成瑜,监事 | 敖卓党,董事;冯万懂,董事;冯忠理,监事;姜健,董事长,总经理;黎东伟,监事;黎杰松,董事;林登锋,监事;曾环创,董事;张勇,监事会主席;钟成瑜,监事 | 2014-07-09 |
更多>>视频联播