变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 常志军:监事,徐海东:监事,张亚军:监事会主席,赵昶卓:董事长兼总经理,李玲:董事,李荣:董事,基圣年:董事,尹瀛:董事, | 徐海东:监事,常志军:监事,张亚军:监事会主席,赵昶卓:董事长兼总经理,尹瀛:董事,魏晋冬:董事,基圣年:董事,李荣:董事, | 2022-09-27 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国开发展基金有限公司:38000.0000万元兰州高新技术产业开发区管理委员会:34500.0000万元兰州高新技术产业开发区创业服务中心:41500.0000万元 | 兰州高新技术产业开发区管理委员会:34500.0000万元兰州高新技术产业开发区创业服务中心:41500.0000万元国开发展基金有限公司:26260.0000万元 | 2022-09-27 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 114000.0000(万元) | 102260.0000(万元) | 2022-09-27 |
章程修正案 | 2022-09-27 | ||
章程备案(包括合伙协议) | 2020-11-23 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 贺国芳:监事,常志军:监事,金明:监事,刘世杰:董事长兼总经理,李玲:董事,李荣:董事, | 常志军:监事,徐海东:监事,张亚军:监事会主席,赵昶卓:董事长兼总经理,尹瀛:董事,李玲:董事,李荣:董事,基圣年:董事, | 2020-06-05 |
章程修正案 | 2020-06-05 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 刘世杰 | 赵昶卓 | 2020-06-05 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 12000.0000(万元) | 114000.0000(万元) | 2017-12-29 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 兰州高新技术产业开发区管理委员会:5400.0000万元兰州高新技术产业开发区创业服务中心:6600.0000万元 | 兰州高新技术产业开发区管理委员会:34500.0000万元兰州高新技术产业开发区创业服务中心:41500.0000万元国开发展基金有限公司:38000.0000万元 | 2017-12-29 |
章程备案(包括合伙协议) | 2017-12-29 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 常志军:监事,贺国芳:监事,金明:监事,刘世杰:董事长兼总经理,李荣:董事,李玲:董事, | 常志军:监事,贺国芳:监事,金明:监事,刘世杰:董事长兼总经理,李荣:董事,李玲:董事, | 2017-04-14 |
章程备案(包括合伙协议) | 2017-04-14 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 陆伯麟 | 刘世杰 | 2016-10-17 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 兰州高新技术产业开发区管理委员会兰州高新技术产业开发区创业服务中心 | 兰州高新技术产业开发区创业服务中心:6600.0000万元兰州高新技术产业开发区管理委员会:5400.0000万元 | 2015-11-10 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 2200.0000(万元) | 12000.0000(万元) | 2015-11-10 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 兰州高新创业置业有限责任公司 | 兰州高新创业置业投资有限责任公司 | 2015-11-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 强春平陆佰麟徐学敏王永禄施玲 | 陆伯麟杜涓徐学敏王永禄施玲 | 2015-09-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 强春平 | 陆伯麟 | 2015-09-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 强春平 | 陆伯麟 | 2015-09-02 |
更多>>视频联播