变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 孙宇翔 | 曾淇 | 2021-02-26 |
负责人变更 | 刘威 | 孙宇翔 | 2020-03-02 |
负责人变更 | 李政 | 刘威 | 2018-06-15 |
经营期限(营业期限)变更 | 2048-01-10 | 2015-03-23 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 孙宇翔 | 曾淇 | 2021-02-26 |
负责人变更 | 刘威 | 孙宇翔 | 2020-03-02 |
负责人变更 | 李政 | 刘威 | 2018-06-15 |
经营期限(营业期限)变更 | 2048-01-10 | 2015-03-23 |
更多>>视频联播