变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 李子开(董事长,经理);吴世伦(董事);叶天略(董事);李朝宗(监事); | 叶天略(董事);李朝宗(董事长,经理);梁祥明(监事);李金铃(董事); | 2022-11-28 |
法定代表人变更 | 李子开 | 李朝宗 | 2022-11-28 |
高级管理人员备案 | 李子开(董事长,经理);吴世伦(董事);林显劲(监事);范荣(监事);叶天略(董事);李朝宗(监事); | 李子开(董事长,经理);吴世伦(董事);叶天略(董事);李朝宗(监事); | 2022-05-06 |
股东变更 | 阳江市恒财城市投资控股有限公司 | 阳江市城市投资集团有限公司 | 2022-05-06 |
章程备案 | 章程 | 2022-05-06 | |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有独资) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2022-05-06 |
法定代表人变更 | 黄小琪 | 李子开 | 2019-11-12 |
股东备案 | 范荣,监事;黄小琪,董事长,经理;李子开,监事;林连兴,董事;林显劲,监事;吴世伦,董事 | 范荣,监事;李朝宗,监事;李子开,董事长,经理;林显劲,监事;吴世伦,董事;叶天略,董事 | 2019-11-12 |
名称变更 | 阳东县食品集团大八有限公司 | 阳江市阳东区食品集团大八有限公司 | 2015-03-17 |
更多>>视频联播