变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李春建(监事);陈江洪(执行董事,经理); | 陈江洪(经理,执行董事);何雄(监事);李君胜(财务负责人); | 2024-05-11 |
联络员备案 | 胡玉婷 | 陈江洪 | 2021-07-12 |
章程备案 | 章程 | 2021-07-12 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程国红(监事);陈江洪(执行董事,经理); | 李春建(监事);陈江洪(执行董事,经理); | 2021-07-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈淑霞,执行董事,经理;程国红,监事 | 陈江洪,执行董事,经理;程国红,监事 | 2018-05-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈淑霞 | 陈江洪 | 2018-05-21 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 兴办实业;国内贸易;室内装修设计施工;园林绿化工程;土石方工程;经济信息咨询服务;投资策划服务;花卉、盆景栽培及销售。 | 投资兴办实业;室内装修设计施工;园林绿化工程;土石方工程;经济信息咨询服务;投资策划服务;房地产开发及销售。 | 2018-05-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈江洪 | 陈淑霞 | 2018-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈江洪,执行董事,经理;程国红,监事 | 陈淑霞,执行董事,经理;程国红,监事 | 2018-01-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2018-01-03 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1152 | 2018-01-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄建香 | 陈江洪 | 2018-01-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 程国红,监事;黄建香,执行董事,经理 | 陈江洪,执行董事,经理;程国红,监事 | 2018-01-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2018-01-03 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2018-01-03 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.000000 | 4860.000000 | 2017-06-09 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 兴办实业;国内贸易;室内装修设计施工;园林绿化工程;土石方工程;经济信息咨询服务;投资策划服务;房地产开发及销售;房地产经纪;花卉、盆景栽培及销售。 | 兴办实业;国内贸易;室内装修设计施工;园林绿化工程;土石方工程;经济信息咨询服务;投资策划服务;花卉、盆景栽培及销售。 | 2017-03-06 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2017-03-06 |
更多>>视频联播