变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 2229 | 2219 | 2019-08-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 石敏 | 李伟 | 2017-10-25 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 华林证券股份有限公司江门港口路证券营业部 | 2016-05-10 |
市场主体类型变更 | 2190 | 2229 | 2016-05-10 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 证券经纪,证劵投资咨询,证劵投资基金代销,融资融劵,与证劵交易、证劵投资活动有关的财务顾问,代销金融产品,证劵资产管理,证劵承销与保荐。(凭有效的《经营证券业务许可证》经营)。 | 证券经纪,证券投资咨询,证券投资基金代销,融资融券,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,代销金融产品,证券资产管理,证券承销与保荐。(凭有效的《经营证券业务许可证》经营)。 | 2014-04-02 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 证券经纪。(凭有效的《证券经营机构营业许可证》经营)。 | 证券经纪,证劵投资咨询,证劵投资基金代销,融资融劵,与证劵交易、证劵投资活动有关的财务顾问,代销金融产品,证劵资产管理,证劵承销与保荐。(凭有效的《经营证券业务许可证》经营)。 | 2014-04-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1997-06-18 | 2014-04-02 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 深圳市市场监督管理局 | 2014-04-02 | |
市场主体类型变更 | 2140 | 2190 | 2014-04-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 麦育荣 | 石敏 | 2013-05-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 证券经纪。(《证券经营机构营业许可证》有效期至2012年4月6日止)。 | 证券经纪。(凭有效的《证券经营机构营业许可证》经营)。 | 2012-08-16 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 证券代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。 | 证券经纪。(《证券经营机构营业许可证》有效期至2012年4月6日止)。 | 2009-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘雄生 | 麦育荣 | 2006-06-27 |
更多>>视频联播