变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 彭江涛(董事);徐凯(监事);朱海成(监事);康虎(董事);余平(董事);冯伯军(董事长,董事,总经理);林楚标(董事); | 康虎(董事);徐凯(监事);林楚标(董事);冯伯军(经理,董事长,董事);余平(董事);姚春华(财务负责人);彭江涛(董事);吕春梅(监事); | 2024-03-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 康虎(董事);陈澜(董事);冯伯军(董事长,董事,总经理);林楚标(董事);古伟华(董事);徐凯(监事);朱海成(监事); | 彭江涛(董事);徐凯(监事);朱海成(监事);康虎(董事);余平(董事);冯伯军(董事长,董事,总经理);林楚标(董事); | 2020-04-07 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-02-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 裴华 | 冯伯军 | 2019-02-21 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-11-02 |
章程备案 | 章程修正案 | 2016-04-19 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南雄市新城沿江东路99号办公大楼5楼501室(作办公场所使用) | 东莞大岭山(南雄)产业转移工业园发展大道一号园管19号 | 2016-04-19 |
更多>>视频联播