变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘晓俊 | 李凌辉 | 2021-12-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杜治伟 | 刘晓俊 | 2021-05-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘晓俊 | 杜治伟 | 2020-02-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 尉乐(负责人) | 刘晓俊(负责人) | 2018-07-25 |
更多>>视频联播