变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至:2020-11-18 | 营业期限至: | 2020-11-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吕登科 | 付国强 | 2020-01-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周春雷 | 吕登科 | 2019-03-20 |
经营范围变更 | 个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险,经保监会批准的其他业务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身寿险、团体年金保险、团体短期健康保险,经保监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-12-17 |
行业代码变更 | 6810:人身保险 | 6810:人身保险 | 2018-12-17 |
其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省榆林市府谷县天化路创业大厦5楼),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市府谷县) | 现生产经营地:(陕西省榆林市府谷县天化路创业大厦5楼),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市府谷县) | 2018-12-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 纪建东 | 周春雷 | 2018-01-19 |
更多>>视频联播