变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李君胜(财务负责人);陈丽娜(监事);母广武(执行董事,经理); | 胡玉婷(监事);母广武(执行董事,经理);李君胜(财务负责人); | 2024-05-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈丽娜(监事);骆秋远(经理,执行董事); | 李君胜(财务负责人);陈丽娜(监事);母广武(执行董事,经理); | 2023-08-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 骆秋远 | 母广武 | 2023-08-28 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2022-06-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈江洪 | 骆秋远 | 2022-06-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳前海灿邦投资控股集团有限公司;陈江洪 | 广东耀城建设工程有限公司 | 2022-06-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳前海灿邦投资控股集团有限公司18000.000000万;陈江洪2000.000000万 | 广东耀城建设工程有限公司20000.000000万 | 2022-06-06 |
联络员备案 | 陈江洪 | 骆秋远 | 2022-06-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李春建(监事);陈江洪(经理,执行董事); | 陈丽娜(监事);骆秋远(经理,执行董事); | 2022-06-06 |
联络员备案 | 胡玉婷 | 陈江洪 | 2021-07-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳前海中联灿邦投资控股有限公司 | 深圳前海灿邦投资控股集团有限公司;陈江洪 | 2021-07-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈江洪(执行董事,经理);程国红(监事); | 李春建(监事);陈江洪(经理,执行董事); | 2021-07-23 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 项目投资开发;拆迁工程;城市公用基础设施投资建设;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;投资兴办实业;股权投资;物业服务。 | 项目投资开发;拆迁工程;城市公用基础设施投资建设;投资咨询;企业管理咨询;投资兴办实业;股权投资;物业服务。 | 2018-04-10 |
更多>>视频联播