变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-12-05 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2019-12-05 | |
法定代表人变更 | 邢国铭 | 邢国琳 | 2019-12-05 |
股东备案 | 蔡志伟,监事;邢国铭,董事长;杨春龄,监事;杨家琼,董事;于志刚,董事,经理 | 蔡志伟,监事;邢国琳,董事长;杨春龄,监事;杨家琼,董事;于志刚,董事,经理 | 2019-12-05 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2019-04-16 |
股东备案 | 邢国铭,董事长;杨春龄,监事;杨家琼,董事;于志刚,董事,经理;张国山,监事 | 蔡志伟,监事;邢国铭,董事长;杨春龄,监事;杨家琼,董事;于志刚,董事,经理 | 2019-04-16 |
法定代表人变更 | 杨智雄 | 邢国铭 | 2019-04-16 |
住所变更 | 云浮市委党校宿舍四楼3A16室 | 云浮市区世纪大道西139号 | 2016-01-15 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2016-01-15 |
章程备案 | 2013年12月12日章程修正案 | 章程修正案 | 2014-07-04 |
更多>>视频联播