变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 袁淑英 | 郭远明 | 2024-01-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王平海 | 袁淑英 | 2020-09-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄永才 | 王平海 | 2017-04-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡(借记卡)业务;经国务院银行业监督管理机构及其他管理机构批准的其他业务。 | 2015-05-05 |
市场主体类型变更 | 内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 2015-05-05 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 翁源县农村信用合作联社官渡信用社 | 广东翁源农村商业银行股份有限公司官渡支行 | 2015-05-05 |
市场主体类型变更 | 内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构 | 内资分公司 | 2015-05-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 郭式洪 | 黄永才 | 2013-05-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 翁源县官渡镇九里香市场(第一层) | 翁源县官渡镇商业中心区九里香小区第一层 | 2013-05-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陆海涛 | 郭式洪 | 2010-08-25 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券或金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理部门批准的其他业务。 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | 2007-10-30 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-05-20 | 2007-10-30 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 翁源县官渡镇老街区 | 翁源县官渡镇九里香市场(第一层) | 2007-10-30 |
市场主体类型变更 | 集体分支机构(非法人) | 内资非法人企业、非公司私营企业及内资非公司企业分支机构 | 2006-04-20 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理杜撰承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券或金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理部门批准的其他业务。 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券或金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理部门批准的其他业务。 | 2006-04-20 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-05-20 | 2006-04-20 |
更多>>视频联播