变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 2229 | 2219 | 2019-10-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层 | 开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层(信息申报制) | 2019-10-10 |
市场主体类型变更 | 2190 | 2229 | 2016-05-12 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 华林证券有限责任公司开平东兴大道证券营业部 | 华林证券股份有限公司开平东兴大道证券营业部 | 2016-05-12 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢7-10层 | 开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢9-10层 | 2014-06-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 证券经纪(持有效的《中华人民共和国证券经营机构营业许可证》经营)。 | 证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;融资融券;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;代销金融产品;证券资产管理;证券承销与保荐(凭有效的《中华人民共和国经营证券业务许可证》经营)。 | 2014-04-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周文杰 | 郭涌 | 2014-02-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 石敏 | 周文杰 | 2013-07-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 | 2013-07-04 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼 | 2012-03-16 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢智 | 石敏 | 2012-03-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李斌 | 卢智 | 2011-02-22 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 华林证券有限责任公司开平东兴中路证券营业部 | 华林证券有限责任公司开平东兴大道证券营业部 | 2010-03-17 |
市场主体类型变更 | 2140 | 2190 | 2010-03-17 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省开平市长沙东兴中路23号 | 开平市长沙区东兴大道人和东路3号1幢7-10层 | 2010-03-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 段文清 | 2009-06-24 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 证券代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户(持有效的《证券经营机构营业许可证》经营)。 | 证券经纪(持有效的《中华人民共和国证券经营机构营业许可证》经营)。 | 2009-06-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张永强 | 李斌 | 2009-06-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 广东省珠海市工商行政管理局 | 2009-06-24 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1997-06-18 | 2009-06-24 |
更多>>视频联播