变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 湛江市霞山区椹川大道南17号 | 湛江市霞山区椹川大道南17号首层南边商铺 | 2024-07-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖贵 | 王冠皓 | 2024-07-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱庆 | 肖贵 | 2024-01-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李兆斌 | 朱庆 | 2016-08-01 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众人民币存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理收付款项;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务:法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(有效期至2015年2月8日)。 | 吸收公众人民币存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理收付款项;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务:法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险。 | 2014-12-29 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司分公司(国有控股) | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 2014-12-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 林会真 | 李兆斌 | 2014-12-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李娴 | 林会真 | 2013-04-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李兆斌 | 李娴 | 2012-09-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众人民币存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理收付款项;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务:法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(有效期至2012年6月16日)。 | 吸收公众人民币存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理收付款项;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务:法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(有效期至2015年2月8日)。 | 2012-03-07 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 湛江市商业银行股份有限公司人民支行 | 广东南粤银行股份有限公司人民支行 | 2011-12-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据贴现,发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,买卖政府债券,从事同业拆借,提供担保,代理收付款项,代理保险业务,提供保管箱业务,办理地方财政信用周期使用资金的委托存贷款业务,经中国人民银行批准的其他业务,开办银行承兑汇票业务,外汇存款,外汇贷款,外汇汇款,外汇兑换,国际结算,同业外汇拆借,外汇票据的承兑和贴现,外汇借款,外汇担保,结汇、售汇,自营外汇买卖或者代客外汇买卖,资信调查、咨询、见证业务,经中国银行业监督管理委员会批准的其他外汇业务。(经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列为准)(法律、行政法规禁止的项目不得经营,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营) | 2011-12-09 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1997-12-31 | 2011-12-09 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 湛江市工商行政管理局 | 2011-12-09 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 广东省湛江市海滨大道南52号和平大厦1-3层 | 2011-12-09 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 韩春剑 | 2011-12-09 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众人民币存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理收付款项;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务。 | 吸收公众人民币存款;发放人民币短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;代理收付款项;提供保管箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业务:法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(有效期至2012年6月16日)。 | 2011-11-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄骅 | 李兆斌 | 2008-05-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘鹏 | 黄骅 | 2006-11-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 4408001303858 | 2006-05-10 |
更多>>视频联播