变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈鑫 | 洪成璋 | 2024-05-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏天文 | 陈鑫 | 2023-10-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄铭 | 苏天文 | 2023-06-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 洪成璋 | 黄铭 | 2020-11-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张德强 | 洪成璋 | 2018-05-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张泽辉 | 张德强 | 2015-11-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黎国军 | 张泽辉 | 2013-04-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 魏志群 | 黎国军 | 2012-04-27 |
市场主体类型变更 | 2213 | 2223 | 2009-11-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘贵平 | 魏志群 | 2009-11-17 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2007-03-07 | ||
经营范围变更(含业务范围变更) | 办理人民币存款、贷款;个人储蓄存款;结汇、售汇业务;票据贴现、结算业务以及中国人民银行批准的其他业务。 | 吸收公众存款,发放贷款,办理国内外结算,办理票据承兑与贴现,代理发行金融债券,代理发行、代理兑付、承销政府债券,代理买卖外汇,从事银行卡业务,提供信用证服务及担保,代理收付款项及代理保险业务,提供保管箱服务,中国银行总行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务,经银行业监督管理机构批准的其他业务,经中国人民银行批准的结汇、售汇业务。 | 2007-03-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 练文勇 | 刘贵平 | 2006-10-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 闻彬 | 练文勇 | 2005-11-03 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 中国银行惠阳新圩支行 | 中国银行股份有限公司惠州新圩支行 | 2005-07-11 |
市场主体类型变更 | 4310 | 2213 | 2005-07-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 练文勇 | 闻彬 | 2005-07-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李忠军 | 练文勇 | 2005-07-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 办理人民币存款、贷款;个人储蓄存款;票据贴现、结算业务以及中国人民银行批准的其他业务。 | 办理人民币存款、贷款;个人储蓄存款;结汇、售汇业务;票据贴现、结算业务以及中国人民银行批准的其他业务。 | 2004-10-12 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1999-07-15 | 长期 | 2003-09-18 |
更多>>视频联播