变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
股东备案 | 李恩恩,监事;连日辉,董事长;林祥波,董事;林祥波,总经理;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;王世民,董事;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,监事长 | 连日辉,执行董事,总经理;吴清梅,监事 | 2020-03-17 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2020-03-17 |
住所变更 | 英德市英城光明路卫生行政大楼301室(仅限办公) | 英德市英城幸福路金子山小区C幢104室(仅限办公) | 2020-03-17 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2020-03-17 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-03-28 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2018-07-24 |
经营范围变更 | 医疗项目投资、建设。 | 医疗项目投资、建设、管理;物业管理,房地产租赁经营,医疗设备租赁,医疗机构后勤管理服务,护理机构服务,老年人、残疾人养护服务,养生保健服务,健身休闲活动,互联网和相关服务。 | 2018-07-24 |
企业类型变更 | 1110 | 1152 | 2017-12-07 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2017-12-07 |
法定代表人变更 | 许凌峰 | 连日辉 | 2017-06-19 |
注册资本(金)变更 | 200.000000 | 10000.000000 | 2016-06-30 |
股东备案 | 陈丽青,监事;邓峰,董事长;华春华,监事;江智明,董事;柯绪林,董事;雷玉秀,监事;李耀斌,监事长;梁德坚,监事;王楚华,董事;吴凡宇,经理;吴凡宇,董事 | 李恩恩,监事;林祥波,董事;林祥波,总经理;欧永敬,董事;钱红伟,董事;谭顺萍,监事;王世民,董事;许凌峰,董事长;张丽燕,监事;张水标,监事;朱伟文,监事长 | 2016-06-30 |
注册资本(金)变更 | 200.0000 | 10000.0000 | 2016-06-30 |
章程备案 | 章程 | 2016-06-30 | |
住所变更 | 英德市英城新城教育东路2号人民医院宿舍第一幢201房(仅限办公) | 英德市英城光明西路卫生和计生行政中心大楼603室(仅限办公) | 2016-06-30 |
法定代表人变更 | 吴凡宇 | 许凌峰 | 2016-06-30 |
经营范围变更 | 医疗项目投资。 | 医疗项目投资、建设。 | 2016-06-30 |
更多>>视频联播