变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 袁野 | 杨静 | 2022-03-30 |
联络员备案 | 邓方银***备案手机:*** | 雷萍***备案手机:*** | 2022-03-30 |
负责人变更 | 何怀庆 | 袁野 | 2021-01-13 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 四川省兴文县玉屏乡玉虹城13幢1楼1号 | 四川省宜宾市兴文县僰王山镇玉虹城13幢1楼1号 | 2021-01-13 |
负责人变更 | 廖云龙 | 何怀庆 | 2017-07-11 |
联络员备案 | 姓名:陈正楷;证件类型:;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:; | 姓名:邓方银;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:332453143@qq.com; | 2016-08-18 |
财务负责人 | 姓名:;证件类型:;证件号码:;移动电话:;联系电话:;电子邮件:; | 姓名:易敏;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;移动电话:***;联系电话:***;电子邮件:348963548@qq.com; | 2016-08-18 |
其他事项备案 | 杨静 | 廖云龙 | 2014-03-17 |
其他事项备案 | 经营场所(经营者地址):四川省兴文县玉屏乡街村29号 | 经营场所(经营者地址):四川省兴文县玉屏乡玉虹城13幢1楼1号 | 2014-03-17 |
更多>>视频联播