变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 应华 | 张蕾 | 2023-09-15 |
章程修正案备案 | 无 | 2021-08-06章程修正案 | 2021-10-15 |
投资人(股权)变更 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司;俊发集团有限公司;四川蓝光和骏实业有限公司;大家祥驰资产管理集团有限公司;江西益达投资发展集团有限公司;旭辉集团股份有限公司;北京市华远置业有限公司;青岛海谊汇投资有限公司;万科企业股份有限公司; | 北京市华远置业有限公司;上海中城联盟投资管理股份有限公司; | 2021-10-15 |
法定代表人变更 | 衷存皇 | 应华 | 2021-08-11 |
监事备案 | 李胜利 | 赵珂 | 2020-09-30 |
章程备案 | 无 | 2019-09-23章程备案 | 2019-10-29 |
注册资本(金)变更 | 50000.000000万人民币 | 60000.000000万人民币 | 2019-10-29 |
投资人(股权)变更 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司; | 上海中城联盟投资管理股份有限公司;江西益达投资发展集团有限公司;青岛海谊汇投资有限公司;万科企业股份有限公司;旭辉集团股份有限公司;北京市华远置业有限公司;大家祥驰资产管理集团有限公司;四川蓝光和骏实业有限公司;俊发集团有限公司; | 2019-10-29 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2019-10-29 |
法定代表人变更 | 路林 | 衷存皇 | 2018-11-20 |
监事备案 | 陆培基 | 李胜利 | 2018-11-20 |
监事备案 | 缪涤非 | 陆培基 | 2018-03-05 |
注册资本(金)变更 | 10000.000000万人民币 | 50000.000000万人民币 | 2014-09-28 |
章程备案 | 无 | 2014-09-12章程备案 | 2014-09-28 |
投资人(股权)变更 | 上海中城联盟投资管理股份有限公司; | 上海中城联盟投资管理股份有限公司; | 2014-09-28 |
经营范围变更 | 实业投资,创业投资,投资管理,资产管理,投资咨询。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | 实业投资,创业投资,投资管理,资产管理,投资咨询(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2014-09-28 |
更多>>视频联播