变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汪磊(监事)、施业平(董事长兼总经理)、孙宇刚(董事)、陶民主(监事)、邵文棋(监事)、程凯(监事)、蔡喜平(董事)、王伶俐(监事) | 汪磊(监事)、孙宇刚(董事)、陶民主(监事会主席)、邵文棋(监事)、程凯(监事)、蔡喜平(董事)、王伶俐(监事)、洪俊峰(董事长兼总经理) | 2021-03-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 施业平 | 洪俊峰 | 2021-03-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市新洲区邾城街齐安大道381号 | 武汉市新洲区邾城街永安大道384号 | 2019-08-12 |
章程备案 | 2019-08-12 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 施业平(董事长兼总经理)、孙宇刚(董事)、陶民主(监事)、邵文棋(监事)、程凯(监事)、罗思航(监事)、蔡喜平(董事)、曹丹(监事) | 汪磊(监事)、施业平(董事长兼总经理)、孙宇刚(董事)、陶民主(监事)、邵文棋(监事)、程凯(监事)、蔡喜平(董事)、王伶俐(监事) | 2019-08-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30000 | 60000.000000 | 2018-09-12 |
其他事项备案 | 武汉市新洲区国有资产监督管理委员会:100%; | 武汉市新洲区国有资产监督管理委员会:100%; | 2018-09-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉市新洲区国有资产监督管理委员会:100%; | 武汉市新洲区国有资产监督管理委员会:100%; | 2018-09-12 |
实收资本变更 | 6000 | 60000.000000 | 2018-09-12 |
章程备案 | 2018-09-12 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶磊(监事),张方意(监事),姚胜明(董事),张成齐(监事),李津舟(董事),施业平(董事长兼总经理),张雷咏(副董事长),张勤喜(监事),汪文海(监事),李生兵(董事) | 施业平(董事长兼总经理),孙宇刚(董事),陶民主(监事),邵文棋(监事),程凯(监事),罗思航(监事),蔡喜平(董事),曹丹(监事) | 2017-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陶磊(监事);刘勤学(董事长);张方意(监事);姚胜明(董事);张成齐(监事);李津舟(董事兼总经理);张雷咏(副董事长);张勤喜(监事会主席);汪文海(监事);李生兵(董事); | 陶磊(监事);张方意(监事);姚胜明(董事);张成齐(监事);李津舟(董事);施业平(董事长/总经理);张雷咏(副董事长);张勤喜(监事会主席);汪文海(监事);李生兵(董事); | 2015-01-06 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李津舟 | 施业平 | 2015-01-06 |
更多>>视频联播