变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈浩(执行董事)、杨志勇(总经理)、彭蕊(监事) | 杨志勇(总经理)、彭蕊(监事)、熊卫(执行董事) | 2022-08-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈浩 | 熊卫 | 2022-08-18 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:住宿服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;房地产经纪;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;食用农产品批发;食用农产品零售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;初级农产品收购;针纺织品及原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);日用百货销售;办公用品销售;日用玻璃制品销售;信息技术咨询服务;物业管理;国内货物运输代理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:住宿服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;停车场服务;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);房地产咨询;信息技术咨询服务;房地产经纪;食用农产品批发;食用农产品零售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;初级农产品收购;针纺织品及原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);日用百货销售;办公用品销售;日用玻璃制品销售;国内货物运输代理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-06-08 |
章程备案 | 2022-05-17 | ||
经营范围变更(含业务范围变更) | 普通货运仓储(棉花及棉副产品除外);房屋出租;停车服务;住宿(限分支机构经营)。(国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营) | 许可项目:住宿服务;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;房地产经纪;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);停车场服务;食用农产品批发;食用农产品零售;棉、麻销售;农副产品销售;针纺织品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;初级农产品收购;针纺织品及原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);日用百货销售;办公用品销售;日用玻璃制品销售;信息技术咨询服务;物业管理;国内货物运输代理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈青松(董事)、陈浩(董事长)、杨志勇(董事兼总经理)、雷力(监事) | 陈浩(执行董事)、杨志勇(总经理)、彭蕊(监事) | 2022-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈浩(董事长)、李卫群(董事)、杨志勇(总经理)、夏敏(董事)、胡志斌(监事) | 陈青松(董事)、陈浩(董事长)、杨志勇(董事兼总经理)、雷力(监事) | 2020-10-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王建强(董事长)、李卫群(董事)、杨志勇(总经理)、夏敏(董事)、胡志斌(监事) | 陈浩(董事长)、李卫群(董事)、杨志勇(总经理)、夏敏(董事)、胡志斌(监事) | 2020-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王建强 | 陈浩 | 2020-05-08 |
章程备案 | 2018-10-15 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李卫群(董事)、詹慕(总经理)、夏敏(董事)、胡志斌(监事)、王建强(董事长) | 王建强(董事长)、李卫群(董事)、杨志勇(总经理)、夏敏(董事)、胡志斌(监事) | 2018-10-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李卫群(董事)、詹慕(董事长兼总经理)、夏敏(董事)、胡志斌(监事) | 李卫群(董事)、詹慕(总经理)、夏敏(董事)、胡志斌(监事)、王建强(董事长) | 2017-03-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 詹慕 | 王建强 | 2017-03-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:420102196308130340姓名:詹慕职务:董事长/总经理;证件号码:420103196601094621姓名:夏敏职务:董事;证件号码:420103196703140422姓名:冯延军职务:董事;证件号码:420104196204290414姓名:胡志斌职务:监事; | 证件号码:420102196010051412姓名:李卫群职务:董事;证件号码:420102196308130340姓名:詹慕职务:董事长/总经理;证件号码:420103196601094621姓名:夏敏职务:董事;证件号码:420104196204290414姓名:胡志斌职务:监事; | 2015-10-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:420102195810011430姓名:王金国职务:董事;证件号码:420102196308130340姓名:詹慕职务:董事长/总经理;证件号码:420103197105233228姓名:阎巍职务:监事;证件号码:420106196304054833姓名:庞金旺职务:董事; | 证件号码:420102196308130340姓名:詹慕职务:董事长/总经理;证件号码:420103196601094621姓名:夏敏职务:董事;证件号码:420103196703140422姓名:冯延军职务:董事;证件号码:420104196204290414姓名:胡志斌职务:监事; | 2015-09-15 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 湖北银丰物业管理有限责任公司 | 湖北银丰置业服务有限责任公司 | 2015-08-14 |
更多>>视频联播