变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2020-12-28 | ||
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-12-27 | 长期 | 2020-12-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 杨文(董事长兼总经理),马骋(监事),周喆(董事),马宏民(董事) | 杨文(董事长兼总经理),周喆(董事),马宏民(董事),马玉(监事) | 2017-04-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姜晓平(董事长/总经理);马宏民(董事);胡定权(监事);邓露阳(董事); | 杨文(董事长/总经理);马骋(监事);周喆(董事);马宏民(董事); | 2015-02-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姜晓平 | 杨文 | 2015-02-09 |
更多>>视频联播