变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 高洪彦 | 何朱意 | 2019-01-15 |
监事备案 | 沈燕;郭清明 | 沈燕;吴小鹏 | 2018-08-13 |
章程备案 | 2016-10-21章程备案 | 2018-01-09章程备案 | 2018-01-22 |
董事备案 | 高洪彦;金毅;汤柳鶄;林恩奇;赵旸;葛旭明;吴大骏 | 赵玮;汤柳鶄;高洪彦;葛旭明;吴大骏;郭瑞卿;林恩奇 | 2016-10-21 |
投资人(股权)变更 | 上海康桥实业发展(集团)有限公司;中国建筑第八工程局有限公司;建信资本管理有限责任公司; | 上海康桥实业发展(集团)有限公司;中国建筑第八工程局有限公司; | 2016-10-21 |
章程备案 | 2015-12-30章程备案 | 2016-10-21章程备案 | 2016-10-21 |
注册资本(金)变更 | 10000.000000万人民币 | 25500.000000万人民币 | 2016-02-15 |
投资人(股权)变更 | 中国建筑第八工程局有限公司;上海康桥实业发展(集团)有限公司; | 中国建筑第八工程局有限公司;上海康桥实业发展(集团)有限公司;建信资本管理有限责任公司; | 2016-02-15 |
章程备案 | 无 | 2015-12-30章程备案 | 2016-02-15 |
董事备案 | 吴大骏;高洪彦;何朱意;汤柳鶄;林恩奇;郭瑞卿;葛旭明 | 吴大骏;林恩奇;汤柳鶄;赵旸;高洪彦;葛旭明;金毅 | 2016-02-15 |
更多>>视频联播