变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 崔根良;弭洪军 | 弭洪军;崔根良;江航翔 | 2016-01-18 |
董事备案 | 钱奕;周勤业;孙铮;江航翔;王晖;王晖;虞松波 | 周勤业;孙铮;江航翔;虞松波;王晖;王晖;钱奕;于杰 | 2015-11-20 |
经理备案 | 王建平 | 王晖 | 2015-10-22 |
章程备案 | 无 | 2015-07-23章程备案 | 2015-08-28 |
董事备案 | 虞松波;江航翔;王建平 | 江航翔;王晖;虞松波;钱奕;孙铮;周勤业 | 2015-08-28 |
法定代表人变更 | 王建平 | 王晖 | 2015-08-28 |
董事备案 | 方容;江航翔;王建平 | 王建平;江航翔;虞松波 | 2015-02-28 |
监事备案 | 赵柯 | 崔根良;弥洪军 | 2015-02-28 |
更多>>视频联播