变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人(股权)变更 | 黄强;孙治国;綦文霞; | 綦文霞;孙治国; | 2018-05-16 |
章程备案 | 无 | 2018-05-14章程备案 | 2018-05-16 |
监事备案 | 綦文霞 | 孙治国 | 2018-05-16 |
法定代表人变更 | 黄强 | 綦文霞 | 2018-05-16 |
投资人(股权)变更 | 綦文霞;黄强; | 綦文霞;黄强;孙治国; | 2017-05-03 |
投资人(股权)变更 | 綦文霞;黄强; | 黄强;綦文霞; | 2015-10-21 |
法定代表人变更 | 綦文霞 | 黄强 | 2015-10-21 |
监事备案 | 黄强 | 綦文霞 | 2015-10-21 |
投资人(股权)变更 | 綦文霞;吕文瑞;黄强; | 黄强;綦文霞; | 2015-08-19 |
更多>>视频联播