变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2021-07-27 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳市创新投资集团有限公司:53%;上海华益顺鑫投资发展有限公司:26.5%;襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司:8%;姜丛华:6.5%;深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司:6%; | 深圳市创新投资集团有限公司:53%;深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司:6%;姜丛华:6.5%;上海华益顺鑫投资发展有限公司:26.5%;襄阳高新投资控股有限公司:8%; | 2021-07-27 |
其他事项备案 | 深圳市创新投资集团有限公司:53%;上海华益顺鑫投资发展有限公司:26.5%;襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司:8%;姜丛华:6.5%;深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司:6%; | 深圳市创新投资集团有限公司:53%;深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司:6%;姜丛华:6.5%;上海华益顺鑫投资发展有限公司:26.5%;襄阳高新投资控股有限公司:8%; | 2021-07-27 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 12 | 14 | 2020-08-27 |
章程备案 | 2020-08-27 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 张键(董事长)、林焕(董事)、杨林春(董事)、高琼(监事)、邓亮(总经理) | 张键(董事长)、林焕(董事)、邓亮(总经理)、胡坤伟(董事)、陈晓燕(监事) | 2020-08-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姚小雄(董事长)、林焕(董事)、杨林春(董事)、高琼(监事)、邓亮(总经理) | 张键(董事长)、林焕(董事)、杨林春(董事)、高琼(监事)、邓亮(总经理) | 2019-09-03 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚小雄 | 张键 | 2019-09-03 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳市创新投资集团有限公司:53%;上海华益顺鑫投资发展有限公司:26.5%;襄阳高新投资开发有限公司:8%;姜丛华:6.5%;深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司:6%; | 深圳市创新投资集团有限公司:53%;深圳市创新共惠创业投资管理顾问有限公司:6%;姜丛华:6.5%;上海华益顺鑫投资发展有限公司:26.5%;襄阳高新国有资本投资运营集团有限公司:8%; | 2019-09-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2018-10-23 | 2020-10-22 | 2018-04-11 |
其他事项备案 | 13687290930 | 13510082528 | 2018-04-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙东升 | 姚小雄 | 2018-04-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘敏、楼英、孙东升、杨林春、高琼 | 姚小雄、邓亮、林焕、杨林春、高琼 | 2018-04-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 创业投资咨询,创业管理咨询,创业企业管理服务,融资策划和上市策划服务。(以上项目涉及专项审批的除外) | 管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款和变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);投资管理、资产管理及股权投资的咨询服务;商务信息咨询(不含商务调查)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 | 2017-10-12 |
联络员备案 | 高琼 | 2016-12-15 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 楼英、姚小雄 | 刘敏、楼英、孙东升、杨林春、高琼 | 2016-12-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚小雄 | 孙东升 | 2016-12-15 |
更多>>视频联播