变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 张红兵 | 张红兵 | 2022-04-12 |
章程备案 | 无 | 2022-04-12 | |
联络员备案 | 蔡嘉琴***备案手机:*** | 郑巍***备案手机:*** | 2021-06-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李兰亭张红兵李春 | 李兰亭张红兵张胜利 | 2020-06-01 |
章程备案 | 无 | 2019-01-10注册资本 | 2019-01-11 |
更多>>视频联播