变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-04-12 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉光谷联合产权交易所有限公司:40%;武汉光谷科技金融发展有限公司:20%;长江证券股份有限公司:15%;天风证券股份有限公司:15%;深圳证券信息有限公司:10%; | 天风证券股份有限公司:15%;深圳证券信息有限公司:10%;长江证券股份有限公司:15%;武汉光谷金融控股集团有限公司:20%;湖北省联合交易集团有限公司:40%; | 2018-04-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 龚波(董事长)、王一萱(董事)、鲁再平(经理)、胡刚(董事)、叶永刚(董事)、陈水元(监事)、曲杨(监事)、付扬(监事)、周凡(董事)、马越(董事)、张军(董事) | 于钦栋(董事)、金少平(监事)、罗飞(监事)、龚波(董事长)、程哲(董事)、鲁再平(经理)、叶永刚(董事)、陈水元(监事)、邓晖(董事)、马越(董事)、李正友(董事) | 2018-04-12 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 10000.000000 | 2016-12-28 |
章程备案 | 2016-12-28 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉光谷联合产权交易所有限公司:40%;天风证券股份有限公司:15%;深圳证券信息有限公司:10%;长江证券股份有限公司:15%;武汉光谷科技金融发展有限公司:20%; | 天风证券股份有限公司:15%;深圳证券信息有限公司:10%;武汉光谷联合产权交易所有限公司:40%;长江证券股份有限公司:15%;武汉光谷科技金融发展有限公司:20%; | 2016-12-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2016-12-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 长江证券股份有限公司;湖北省科技投资集团有限公司;深圳证券信息有限公司;天风证券股份有限公司;武汉光谷联合产权交易所有限公司; | 长江证券股份有限公司;深圳证券信息有限公司;天风证券股份有限公司;武汉光谷科技金融发展有限公司;武汉光谷联合产权交易所有限公司; | 2016-03-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 证件号码:110108196610235771姓名:龚波职务:董事长/总经理;证件号码:110108196804286358姓名:郭斌职务:董事;证件号码:110108196901211462姓名:王一萱职务:董事;证件号码:330106196703030431姓名:胡刚职务:董事;证件号码:420106196912092833姓名:陈水元职务:监事;证件号码:420106198406254413姓名:曲杨职务:监事;证件号码:420111198205214010姓名:付扬职务:监事;证件号码:420112197611282715姓名:周凡职务:董事;证件号码:42900419850531002X姓名:马越职务:董事;证件号码:61260619690221001X姓名:张军职务:董事; | 证件号码:110108196610235771姓名:龚波职务:董事长;证件号码:110108196901211462姓名:王一萱职务:董事;证件号码:110108197109055755姓名:鲁再平职务:经理;证件号码:330106196703030431姓名:胡刚职务:董事;证件号码:420106195508064836姓名:叶永刚职务:董事;证件号码:420106196912092833姓名:陈水元职务:监事;证件号码:420106198406254413姓名:曲杨职务:监事;证件号码:420111198205214010姓名:付扬职务:监事;证件号码:420112197611282715姓名:周凡职务:董事;证件号码:42900419850531002X姓名:马越职务:董事;证件号码:61260619690221001X姓名:张军职务:董事; | 2015-02-03 |
更多>>视频联播