变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:边洁; | 监事:聂建甫; | 2019-05-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:梁先平、出资额:500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:潘炜、出资额:200.000000、出资比例:20.000000;股东名称:傅曦林、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:梁洪、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:聂建甫、出资额:100.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:梁先平、出资额:900.000000、出资比例:90.000000;股东名称:聂建甫、出资额:100.000000、出资比例:10.000000; | 2019-04-19 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2010-04-09,2020-04-09,10 | 2010-04-09,, | 2019-04-19 |
章程备案 | 2015-10-08 | 2019-04-15 | 2019-04-19 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-10-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2606D | 深圳市福田区莲花街道特区报业大厦2102 | 2015-10-21 |
其他事项备案 | 914403005538737173 | 2015-10-21 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:傅曦林、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:梁先平、出资额:500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:潘炜、出资额:200.000000、出资比例:20.000000;股东名称:聂建甫、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:赵巧玲、出资额:100.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:梁先平、出资额:500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:潘炜、出资额:200.000000、出资比例:20.000000;股东名称:梁洪、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:傅曦林、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:聂建甫、出资额:100.000000、出资比例:10.000000; | 2015-10-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100 | 1000 | 2014-09-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:傅曦林、出资额:38.000000、出资比例:38.000000;股东名称:梁先平、出资额:62.000000、出资比例:62.000000; | 股东名称:傅曦林、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:梁先平、出资额:500.000000、出资比例:50.000000;股东名称:潘炜、出资额:200.000000、出资比例:20.000000;股东名称:聂建甫、出资额:100.000000、出资比例:10.000000;股东名称:赵巧玲、出资额:100.000000、出资比例:10.000000; | 2014-09-05 |
实收资本变更 | 100 | 1000 | 2014-09-05 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋30层第01-18(3003室) | 深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2606D | 2014-07-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:梁先平;总经理:梁先平;监事:常永明; | 总经理:梁先平;监事:边洁;执行董事:梁先平; | 2014-07-16 |
更多>>视频联播