变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2001-08-27,2020-12-31,19 | 2001-08-27,2042-12-31, | 2019-09-12 |
其他事项备案 | 91440300732044455P | 2016-01-26 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:谭明月; | 法定代表人:戴华锋; | 2016-01-26 |
其他事项备案 | 法定代表人:林烈锋; | 法定代表人:谭明月;工商联络员:谭明月; | 2014-06-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:林烈锋; | 法定代表人:谭明月;工商联络员:谭明月; | 2014-06-24 |
更多>>视频联播